EP2846933 - REVÊTEMENTS DE PROTECTION ANTICORROSION EFFICACES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.07.2017 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 28.07.2017 | Demande réputée retirée | publié le 30.08.2017 [2017/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 1050 Brussel / BE | Pour tous les Etats désignés Université Libre de Bruxelles Avenue Franklin Roosevelt, 50 CP 161 1050 Bruxelles / BE | [N/P] |
Précédent [2015/12] | Pour tous les Etats désignés Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 1050 Brussel / BE | ||
Pour tous les Etats désignés Université Libre de Bruxelles Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 161 1050 Bruxelles / BE | Inventeur(s) | 01 /
DE GRAEVE, Iris VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 02 /
TERRYN, Herman VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 03 /
RENIERS, François Clos des Chênes 5 B-1170 Bruxelles / BE | 04 /
DE VOS, Caroline Lauwersstraat 36 B-1560 Hoeilaart / BE | 05 /
KAKAROGLOU, Alexandros Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 06 /
NISOL, Bernard Avenue Franklin Roosenvelt 50 CP161 B-1050 Brussels / BE | 07 /
VAN MELE, Bruno Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 08 /
VAN ASSCHE, Guy PLeinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | 09 /
SCHELTJENS, Gill Pleinlaan 2 B-1050 Brussels / BE | [2015/12] | Mandataire(s) | Pronovem Office Van Malderen Avenue Josse Goffin 158 1082 Bruxelles / BE | [2015/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13724542.9 | 07.05.2013 | WO2013EP59496 | Numéro de priorité, date | EP20120166997 | 07.05.2012 Format original publié: EP 12166997 | [2015/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013167596 | Date: | 14.11.2013 | Langue: | EN | [2013/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2846933 | Date: | 18.03.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.11.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.11.2013 | Classification | IPC: | B05D7/14, C09D5/08, B05D1/00 | [2015/12] | CPC: |
B05D7/14 (EP,US);
C23F11/02 (US);
B05D1/62 (EP,US);
C23F13/005 (US);
C23F13/02 (US);
B05D2202/25 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/12] | Titre | Allemand: | AKTIVE KORROSIONSSCHUTZBESCHICHTUNGEN | [2015/12] | Anglais: | ACTIVE CORROSION PROTECTION COATINGS | [2015/12] | Français: | REVÊTEMENTS DE PROTECTION ANTICORROSION EFFICACES | [2015/12] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.2014 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.11.2014 | Requête en examen déposée [2015/12] | 14.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.09.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.03.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/35] | 19.04.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/35] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.09.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2017 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE19824364 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * figure 1; claims 1,7,8,14,23 *; | [XYI]US2003148139 (MOSER EVA MARIA [CH]) [X] 12,14 * figure - * [Y] 8 [I] 1,2; | [A]WO2005028125 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE], et al) [A] 1 * page 14, line 3 - line 7 * * page 15, line 20 - page 17, line 12 * * figure 1; claims 19,20,21 *; | [A]WO2005089960 (BEHR GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1 * claims 1,3,16 *; | [YA]WO2012007388 (SOLVAY [BE], et al) [Y] 8 * paragraph [0081]; figure -; claim 1 *[A] 1 |