EP2852456 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE RÉACTEUR DESTINÉS À LA MODIFICATION DU BOIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.08.2017 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Titan Wood Limited Brettenham House 19 Lancaster Place London WC2E 7EN / GB | [2016/41] |
Précédent [2015/14] | Pour tous les Etats désignés Titan Wood Limited Royal Albert House Sheet Street Windsor SL4 1BE / GB | Inventeur(s) | 01 /
POL, Bernardus Jozef Maria c/o Brettenham House 19 Lancaster Place London WC2E 7EN / GB | 02 /
BUSSEMAKER, Paul c/o Brettenham House 19 Lancaster Place London WC2E 7EN / GB | 03 /
KAPPEN, Theodorus Gerardus Marinus Maria c/o Brettenham House 19 Lancaster Place London WC2E 7EN / GB | 04 /
RADEMAKERS, Karlijn c/o Brettenham House 19 Lancaster Place London WC2E 7EN / GB | [N/P] |
Précédent [2015/14] | 01 /
POL, Bernardus Jozef Maria Beatrixstraat 5 NL-6824 LN Arnhem / NL | ||
02 /
BUSSEMAKER, Paul De Horst 39 NL-6902 BC Zevenaar / NL | |||
03 /
KAPPEN, Theodorus Gerardus Marinus Maria De-Quayborch 6 NL-5241 HN Rosmalen / NL | |||
04 /
RADEMAKERS, Karlijn Zutphensestraatweg 40 6881WS Velp / NL | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2015/14] | Jansen, Cornelis Marinus, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 13734851.2 | 22.05.2013 | WO2013IB54244 | Numéro de priorité, date | EP20120168973 | 22.05.2012 Format original publié: EP 12168973 | [2015/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013175420 | Date: | 28.11.2013 | Langue: | EN | [2013/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2852456 | Date: | 01.04.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.11.2013 | Classification | IPC: | B01J16/00, B01J19/18, B01J19/32, C08H8/00 | [2015/14] | CPC: |
C08H8/00 (EP,CN,US);
B01J16/00 (KR,RU);
B27K3/34 (CN,US);
B27K3/10 (CN,US);
B01J19/00 (RU);
B01J19/1875 (KR);
B01J19/32 (KR);
B27K3/00 (RU);
B27K3/08 (CN,US);
B27K5/00 (KR,RU)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/14] | Titre | Allemand: | REAKTORSYSTEM UND VERFAHREN ZUR HOLZMODIFIZIERUNG | [2015/14] | Anglais: | REACTOR SYSTEM AND PROCESS FOR WOOD MODIFICATION | [2015/14] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE RÉACTEUR DESTINÉS À LA MODIFICATION DU BOIS | [2015/14] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.2014 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/14] | 22.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.12.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 11.12.2019 | 11.12.2019 | Date des procédures orales (annulées) | 18.08.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.03.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.10.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.08.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 19.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 19.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US4640963 (KREIDER DAVID R [US], et al) [X] 1,3-6 * figure 1 *[I] 2,7,8; | [ID]WO2009095687 (TITAN WOOD LTD [GB], et al) [ID] 1-15 * examples 1, 2 * | par le demandeur | US5525721 | WO2009095687 |