EP2807662 - SYSTÈME DE TRANSFERT DE PUISSANCE SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.03.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 30.03.2018 | Demande réputée retirée | publié le 02.05.2018 [2018/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Utah State University 1780 North Research Park Way Suite 108 North Logan, Utah 84341 / US | [2014/49] | Inventeur(s) | 01 /
WU, Hunter 134 South 400 East, Apt. 323 Salt Lake City Utah 84111 / US | 02 /
SEALY, Kylee 10 North Sherwood Drive Providence Utah 84332 / US | 03 /
GILCHRIST, Aaron 2448 South 1240 West Nibley, Utah 84321 / US | [2015/01] |
Précédent [2014/51] | 01 /
WU, Hunter 134 South 400 East, Apt. 323 Salt Lake City Utah 84111 / US | ||
02 /
SEALY, Kylee 10 North Sherwood Drive Providence Utah 84332 / US | |||
03 /
GILCHRIST, Aaron 1174 East 1900 North Logan, Utah 84341 / US | |||
Précédent [2014/49] | 01 /
WU, Hunter 700 North 1200 East Bullen Hall Room 209 Logan, Utah 84322 / US | ||
02 /
SEALY, Kylee 646 South 600 East Logan, Utah 84321 / US | |||
03 /
GILCHRIST, Aaron 1174 East 1900 North Logan, Utah 84341 / US | Mandataire(s) | Korenberg, Alexander Tal, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2014/49] | Korenberg, Alexander Tal, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13740565.0 | 23.01.2013 | WO2013US22788 | Numéro de priorité, date | US201261589599P | 23.01.2012 Format original publié: US 201261589599 P | [2014/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013112614 | Date: | 01.08.2013 | Langue: | EN | [2013/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2807662 | Date: | 03.12.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.08.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 01.08.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.05.2015 | Classification | IPC: | H01F38/14, H02J7/02, H02J5/00 | [2017/28] | CPC: |
B60L53/122 (EP,US);
B60L53/12 (KR);
B60L53/126 (EP,US);
H01F38/14 (KR,US);
H02J50/10 (US);
H02J50/12 (EP,KR,US);
H02J7/00712 (EP,KR,US);
H02M7/53871 (EP,KR,US);
H02J2310/48 (EP,KR,US);
H02J50/005 (EP,US);
H02J50/90 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2015/25] | H01F38/14, H02J7/02, H02J5/00, H02J17/00 | ||
Précédent IPC [2014/49] | H01F38/14, H02J7/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/49] | Titre | Allemand: | DRAHTLOSES STROMÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2014/49] | Anglais: | WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEM | [2014/49] | Français: | SYSTÈME DE TRANSFERT DE PUISSANCE SANS FIL | [2014/49] | Entrée dans la phase régionale | 13.08.2014 | Taxe nationale de base payée | 13.08.2014 | Taxe de recherche payée | 13.08.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.08.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.08.2014 | Requête en examen déposée [2014/49] | 23.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.06.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.11.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/18] | 15.12.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/18] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.06.2017 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 23.03.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.03.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 05.04.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2018 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2011080056 (LOW ZHEN NING [US], et al) [A] 1-15* paragraph [0123] - paragraph [0124]; figure 6 *; | [Y] - HUNTER HANZHUO WU ET AL, "Design of Symmetric Voltage Cancellation Control for LCL converters in Inductive Power Transfer Systems", ELECTRIC MACHINES&DRIVES CONFERENCE (IEMDC), 2011 IEEE INTERNATIONAL, IEEE, (20110515), doi:10.1109/IEMDC.2011.5994928, ISBN 978-1-4577-0060-6, pages 866 - 871, XP032038751 [Y] 1-15 * page 866 - page 867; figures 1, 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IEMDC.2011.5994928 | [Y] - HUNTER H. WU ET AL, "A 1kW inductive charging system using AC processing pickups", 2011 6TH IEEE CONFERENCE ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS, (20110601), doi:10.1109/ICIEA.2011.5975920, ISBN 978-1-42-448754-7, pages 1999 - 2004, XP055188286 [Y] 1-3,5-7,9,10,12,15 * page 1999; figure 1 * * page 2003; figure 12 * * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICIEA.2011.5975920 | [Y] - BOYS J T ET AL, "Stability and control of inductively coupled power transfer systems", IEE PROCEEDINGS: ELECTRIC POWER APPLICATIONS, INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS, GB, (20000111), vol. 147, no. 1, doi:10.1049/IP-EPA:20000017, ISSN 1350-2352, pages 37 - 43, XP006014100 [Y] 4,13,14 * page 37 - page 40; figures 1-3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1049/ip-epa:20000017 | [Y] - HUNTER HANZHUO WU ET AL, "A review on inductive charging for electric vehicles", ELECTRIC MACHINES&DRIVES CONFERENCE (IEMDC), 2011 IEEE INTERNATIONAL, IEEE, (20110515), doi:10.1109/IEMDC.2011.5994820, ISBN 978-1-4577-0060-6, pages 143 - 147, XP032038644 [Y] 8,11 * page 143 - page 144; figures 1, 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IEMDC.2011.5994820 | Recherche internationale | [A]US6317338 (BOYS JOHN TALBOT [NZ]); | [A]US6366051 (NANTZ JOHN S [US], et al); | [A]RU2412514 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]); | [A]US2011049978 (SASAKI MASARU [JP], et al); | [X]US2011163542 (FARKAS LASZLO [US]); | [A]WO2012001291 (RENAULT SA [FR], et al) |