Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2014360347 | Dossier mondial
| 11.12.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | US201314372537 | | 17.01.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR20140133522 | Dossier mondial
| 19.11.2014 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN104169081 | Dossier mondial
| 26.11.2014 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP2804756 | Dossier mondial
| 08.07.2015 | A4 | EP2804756 | | 26.11.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR112014017567 | | 04.07.2017 | A8 | BR112014017567 | | 13.06.2017 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2861378 | | 17.10.2013 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | IN5309DELNP2014 | | 21.08.2015 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MX2014008623 | | 21.11.2014 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | RU2014133519 | | 10.03.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2013US21905 | | 17.01.2013 | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2013154643 | Dossier mondial
| 17.10.2013 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201261587310 | | 17.01.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CO7111297 | | 10.11.2014 | A2 | Numéro de priorité | | Date | US201261587310 | | 17.01.2012 |