EP2901343 - PROCÉDÉ DE REPRÉSENTATION DE L'HEURE D'ARRIVÉE DE PANACHES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.01.2019 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2019 | Demande réputée retirée | publié le 06.02.2019 [2019/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Government of the United States of America as represented by the Secretary of the Navy Naval Research Laboratory 4555 Overlook Avenue, S.W. Code 1008.2 Washington, DC 20375 / US | [2015/32] | Inventeur(s) | 01 /
PATNAIK, Gopal 12904 Hawkshead Terrace Silver Spring, MD 20904 / US | 02 /
OBENSCHAIN, Keith, S. 9531 Burdett Road Burke, VA 22015 / US | 03 /
MOSES, Adam, J. 7715 Inversham Drive 112 Falls Church, VA / US | 04 /
BORIS, Jay P. 3516 Duff Drive Falls Church, Virginia 22041 / US | [2015/32] | Mandataire(s) | Raynor, Simon Mark Murgitroyd & Company Milton Keynes Studio H1B 297 Upper Fourth Street Witan Studios Milton Keynes MK9 1EH / GB | [N/P] |
Précédent [2015/32] | Raynor, Simon Mark Urquhart-Dykes & Lord LLP Altius House 1 North Fourth Street Milton Keynes MK9 1NE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13842952.7 | 20.09.2013 | WO2013US60829 | Numéro de priorité, date | US201213629842 | 28.09.2012 Format original publié: US201213629842 | [2015/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014052180 | Date: | 03.04.2014 | Langue: | EN | [2014/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2901343 | Date: | 05.08.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.04.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.04.2016 | Classification | IPC: | G06F19/00, G06F3/048, G06F3/14 | [2015/32] | CPC: |
G01N33/0075 (EP,US);
G06F7/60 (US);
G01N21/94 (US);
G01N33/00 (US);
G01W1/10 (EP,US);
G01N2015/019 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/32] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG VON GASWOLKENANKUNFTSZEITEN | [2015/32] | Anglais: | METHOD FOR DEPICTING PLUME ARRIVAL TIMES | [2015/32] | Français: | PROCÉDÉ DE REPRÉSENTATION DE L'HEURE D'ARRIVÉE DE PANACHES | [2015/32] | Entrée dans la phase régionale | 20.03.2015 | Taxe nationale de base payée | 20.03.2015 | Taxe de recherche payée | 20.03.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.03.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/32] | 03.11.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.04.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.08.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.06.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.09.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/06] | 27.09.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/06] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.04.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2015 | 03   M06   Taxe payée le   27.10.2015 | 30.09.2018 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]US2007038383 (BORIS JAY P [US], et al) [XD] 1-8 * paragraphs [0019] , [0020] , [0043] - [0047] * * paragraphs [0060] , [0082]; figure 12 *; | [A] - THEODORE YOUNG ET AL, "Emergency Assessment with Sensors and Buildings: Advances in CT-Analyst Technology", INTERNET CITATION, (20041019), pages 1 - 19, URL: http://www.lcp.nrl.navy.mil/ct-analyst/Technical_Documents_files/Williamsburg_04.pdf, (20120427), XP002674908 [A] 1-8 * abstract * * paragraph [0001] * | [A] - JAWARD M H ET AL, "Sequential Monte Carlo methods for contour tracking of contaminant clouds", SIGNAL PROCESSING, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, vol. 90, no. 1, doi:10.1016/J.SIGPRO.2009.06.022, ISSN 0165-1684, (20100101), pages 249 - 260, (20090627), XP026545049 [A] 1,6 * paragraph [0004]; figure 8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2009.06.022 | Recherche internationale | [A]US2009018780 (SOOKHU YOGANAND JOHN [US]); | [A]KR100920821B (ANYTRON CO LTD [KR]); | [A]US2010030475 (SOHL III JOHN H [US], et al); | [A]KR20110077040 (UNIV KONKUK IND COOP CORP [KR]); | [A]US2012150353 (BASSA NIR [IL]) |