Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2943241

EP2943241 - MASQUE À OXYGÈNE MULTIFONCTIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  12.04.2019
Base de données mise à jour au 09.12.2019
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  26.11.2018
Dernier événement   Tooltip05.12.2019Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): BG
publié le 01.01.2020 [2020/01]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Rollins Medical Solutions, Inc.
1930 Village Center Cir., 3-314
Las Vegas, NV 89134 / US
[2015/47]
Inventeur(s)01 / ROLLINS, Offord L., III
1930 Village Center Circle, 3-314
Las Vegas, NV 89134 / US
 [2016/07]
Précédent [2015/47]01 / ROLLINS, Oford, III
1390 Village Center Circle, PMB 3-314
Las Vegas, NV 89134 / US
Mandataire(s)ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen
Rambla Catalunya, 123
08008 Barcelona / ES
[N/P]
Précédent [2015/47]ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen
Plaza Catalunya, 1
08002 Barcelona / ES
Numéro de la demande, date de dépôt13871043.910.01.2013
[2015/47]
WO2013US21016
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2014109749
Date:17.07.2014
Langue:EN
[2014/29]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2943241
Date:18.11.2015
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 17.07.2014 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2015/47]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2943241
Date:15.05.2019
Langue:EN
[2019/20]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:KR17.07.2014
Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP14.06.2016
ClassificationInternationale:A61M16/06, A61M16/16, A61M16/08, A61M11/06
[2016/28]
Précédent Internationale [2015/47]A61M16/06, A61M16/16
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2015/47]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:MULTIFUNKTIONELLE SAUERSTOFFMASKE[2015/47]
Anglais:MULTI-FUNCTION OXYGEN MASK[2015/47]
Français:MASQUE À OXYGÈNE MULTIFONCTIONS[2015/47]
Entrée dans la phase régionale10.08.2015Taxe nationale de base payée 
10.08.2015Taxe de recherche payée 
10.08.2015Taxe(s) de désignation payée(s) 
10.08.2015Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen10.08.2015Requête en examen déposée  [2015/47]
09.01.2017Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
27.11.2018Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
01.04.2019Taxe de délivrance payée
01.04.2019Taxe publication/d‘impression payée
01.04.2019Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  27.11.2018
Taxes payéesTaxe annuelle
10.08.2015Taxe annuelle Année du brevet 03
01.02.2016Taxe annuelle Année du brevet 04
31.01.2017Taxe annuelle Année du brevet 05
31.01.2018Taxe annuelle Année du brevet 06
31.01.2019Taxe annuelle Année du brevet 07
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipAL15.05.2019
ES15.05.2019
FI15.05.2019
HR15.05.2019
LT15.05.2019
LV15.05.2019
NL15.05.2019
RS15.05.2019
SE15.05.2019
BG15.08.2019
NO15.08.2019
GR16.08.2019
PT15.09.2019
[2019/51]
Précédent [2019/50]AL15.05.2019
ES15.05.2019
FI15.05.2019
HR15.05.2019
LT15.05.2019
LV15.05.2019
NL15.05.2019
RS15.05.2019
SE15.05.2019
NO15.08.2019
GR16.08.2019
PT15.09.2019
Précédent [2019/49]AL15.05.2019
ES15.05.2019
FI15.05.2019
HR15.05.2019
LT15.05.2019
NL15.05.2019
SE15.05.2019
NO15.08.2019
PT15.09.2019
Précédent [2019/48]ES15.05.2019
FI15.05.2019
LT15.05.2019
SE15.05.2019
NO15.08.2019
PT15.09.2019
Précédent [2019/47]ES15.05.2019
FI15.05.2019
LT15.05.2019
NO15.08.2019
Citations:Recherche[X]US2008210242  (BURK MARC ALAN [US] ET AL) [X] 1-13 * abstract * * paragraphs [0020] - [0024] - [0 42] - [0044] *;
 [A]US5586551  (HILLIARD KENNETH R [US]) [A] 1-13 * abstract *;
 [A]US2002073995  (RUBIN DARREN [US]) [A] 1-13 * abstract *;
 [A]US2008087280  (DHUPER SUNIL K [US] ET AL) [A] 1-13 * abstract *;
 [E]WO2013112470  (AEON RES AND TECNOLOGY LLC [US]) [E] 1-13 * abstract *
Recherche internationale[X]US2008210242  (BURK, M. A. ET AL.);
 [A]US2012216806  (ROOKARD, T. ET AL.);
 [A]US2012285455  (VARGA, C. M. ET AL.);
 [A]US2012240924  (RUSTAD, A. M.);
 [A]US2008230072  (ROLLINS, 0. L. ET AL.)