EP2924327 - Vanne multi-voies [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2020 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.11.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FESTO AG & Co. KG Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE | [2015/40] | Inventeur(s) | 01 /
Usinger, Eduard Mülberger Str. 67 73728 Esslingen / DE | [2015/40] | Mandataire(s) | Patentanwälte Magenbauer & Kollegen Partnerschaft mbB Plochinger Straße 109 73730 Esslingen / DE | [2015/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14001156.0 | 28.03.2014 | [2015/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2924327 | Date: | 30.09.2015 | Langue: | DE | [2015/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2924327 | Date: | 03.04.2019 | Langue: | DE | [2019/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.2014 | Classification | IPC: | F16K11/044, F16K1/36 | [2015/40] | CPC: |
F16K11/044 (EP,CN);
F16K1/36 (EP,CN);
F16J15/00 (EP);
F16K1/443 (CN);
F16K27/0263 (CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/40] | Titre | Allemand: | Mehrwegeventil | [2015/40] | Anglais: | Multi-port valve | [2015/40] | Français: | Vanne multi-voies | [2015/40] | Procédure d'examen | 20.06.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.06.2015 | Requête en examen déposée [2015/40] | 17.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 22.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.10.2017 | Opposition(s) | 06.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.03.2014 | AL | 03.04.2019 | CY | 03.04.2019 | CZ | 03.04.2019 | DK | 03.04.2019 | EE | 03.04.2019 | ES | 03.04.2019 | FI | 03.04.2019 | HR | 03.04.2019 | IT | 03.04.2019 | LT | 03.04.2019 | LV | 03.04.2019 | MC | 03.04.2019 | MK | 03.04.2019 | MT | 03.04.2019 | NL | 03.04.2019 | PL | 03.04.2019 | RO | 03.04.2019 | RS | 03.04.2019 | SE | 03.04.2019 | SI | 03.04.2019 | SK | 03.04.2019 | SM | 03.04.2019 | TR | 03.04.2019 | BG | 03.07.2019 | NO | 03.07.2019 | GR | 04.07.2019 | IS | 03.08.2019 | PT | 03.08.2019 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 28.03.2014 | |
AL | 03.04.2019 | ||
CY | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
MT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/49] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
Précédent [2019/44] | NL | 03.04.2019 | Citations: | Recherche | [A]US2893687 (HUTHSING SR CHARLES K) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [A]US2976010 (HUTHSING SR CHARLES K) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [A]DE1750380 (VAILLANT JOH KG) [A] 1-15* figure 1 *; | [X]US2007164243 (VOLZ GREGORY [US]) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0059] *; | [A]US2009126801 (GRILL BENJAMIN [US], et al) [A] 1-15 * abstract * | par le demandeur | DE2038846 | DE2327320 | DE2509716 | DE7924113U | WO2009003500 |