|
23.03.2018 |
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition |
Recherche / Examen |
1 |
|
18.05.2017 |
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.04.2017 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
04.04.2017 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.04.2017 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
04.04.2017 |
Traduction des revendications en français |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.04.2017 |
Traduction des revendications en allemand |
Recherche / Examen |
1 |
|
22.03.2017 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
22.03.2017 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
22.03.2017 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
22.03.2017 |
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) |
Recherche / Examen |
22 |
|
22.03.2017 |
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) |
Recherche / Examen |
22 |
|
14.12.2016 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
2 |
|
14.12.2016 |
Description modifiée avec annotations |
Recherche / Examen |
16 |
|
14.12.2016 |
Revendications |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.12.2016 |
Description |
Recherche / Examen |
14 |
|
14.12.2016 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
14.12.2016 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.12.2016 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.12.2016 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
04.07.2016 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.07.2016 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
2 |
|
04.07.2016 |
Revendications |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.07.2016 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.07.2016 |
Réponse à la notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
17.03.2016 |
Annexe à la notification |
Recherche / Examen |
3 |
|
17.03.2016 |
Notification de la division d'examen |
Recherche / Examen |
2 |
|
26.02.2016 |
Début d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
29.01.2016 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
29.01.2016 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
29.01.2016 |
Résultats de la recherche de priorité |
Recherche / Examen |
1 |
|
29.01.2016 |
Réponse à la demande de copie des résultats de la recherche de priorité |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.01.2016 |
Demande de copie des résultats de la recherche(priorité) |
Recherche / Examen |
1 |
|
30.11.2015 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.11.2015 |
Pouvoir |
Recherche / Examen |
1 |
|
20.11.2015 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
18.11.2015 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
2 |
|
18.11.2015 |
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
2 |
|
18.11.2015 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recherche / Examen |
3 |
|
18.11.2015 |
Modifications reçues avant l'examen quant au fond |
Recherche / Examen |
4 |
|
18.11.2015 |
Pouvoir |
Recherche / Examen |
1 |
|
18.11.2015 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
18.11.2015 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.10.2015 |
Notification confirmant la renonciation du représentant |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.10.2015 |
Notification de cessation de mandat d'un mandataire |
Recherche / Examen |
2 |
|
09.10.2015 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.10.2015 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
26.05.2015 |
Invitation à confirmer le maintien de la demande et à corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande |
Recherche / Examen |
2 |
|
22.04.2015 |
Notification d'imminente publication |
Recherche / Examen |
2 |
|
01.04.2015 |
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne |
Recherche / Examen |
1 |
|
01.04.2015 |
Avis relatif au rapport de recherche européenne |
Recherche / Examen |
7 |
|
01.04.2015 |
Rapport de recherche européen |
Recherche / Examen |
4 |
|
04.03.2015 |
Début de recherche |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.01.2015 |
Notification à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.01.2015 |
Notification à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
16.01.2015 |
Notification à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
10.12.2014 |
Notification quant à la confirmation de la (nouvelle) date de dépôt attribuée |
Recherche / Examen |
2 |
|
06.12.2014 |
(Partie de la) série de dessins déposée en réponse aux contestations formelles |
Recherche / Examen |
3 |
|
06.12.2014 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
03.12.2014 |
(Partie de la) série de dessins déposée en réponse aux contestations formelles |
Recherche / Examen |
3 |
|
03.12.2014 |
Pièce-jointe |
Recherche / Examen |
2 |
|
03.12.2014 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
03.12.2014 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
03.12.2014 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
02.12.2014 |
Note sur l'entretien téléphonique |
Recherche / Examen |
1 |
|
28.11.2014 |
Questions concernant la demande |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.11.2014 |
Invitation à déposer des parties manquantes de la description/des dessins |
Recherche / Examen |
2 |
|
15.11.2014 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
15.11.2014 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
12.11.2014 |
Lettre concernant des taxes et des paiements |
Recherche / Examen |
1 |
|
12.11.2014 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
12.11.2014 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
11.11.2014 |
Déclaration relative au droit à réduction de taxes |
Recherche / Examen |
1 |
|
07.11.2014 |
Déclaration relative au droit à réduction de taxes |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.11.2014 |
Pouvoir |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.11.2014 |
Lettre relative à la priorité |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.11.2014 |
Note sur l'entretien téléphonique |
Recherche / Examen |
1 |
|
06.11.2014 |
Document de priorité |
Recherche / Examen |
31 |
|
27.10.2014 |
Abrégé |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.10.2014 |
Revendications |
Recherche / Examen |
3 |
|
27.10.2014 |
Description |
Recherche / Examen |
19 |
|
27.10.2014 |
Dessins |
Recherche / Examen |
2 |
|
27.10.2014 |
Lettre relative à l'inventeur |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.10.2014 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.10.2014 |
Résultats de la recherche de priorité |
Recherche / Examen |
3 |
|
27.10.2014 |
Requête en délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
8 |