EP2759629 - Machine à laver [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.04.2019 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.03.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | [2018/23] |
Précédent [2014/31] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Jung, Dong Ha 604, Chunsa dosi-1 cha, 161, Geumgok-dong Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Kang, Jeong Hoon 2-1006, Jangmi Apt., Sincheon-dong, Songpa-gu Seoul / KR | 03 /
Kim, Min Sung 404-701, Saecheonnyeon-greenville, Singal-dong Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do / KR | 04 /
Rou, Doo Young 1402, Yeongtong-Houstory, Yeongtong-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2014/31] | Mandataire(s) | Walaski, Jan Filip, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2018/24] |
Précédent [2014/31] | Walaski, Jan Filip, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14152483.5 | 24.01.2014 | [2014/31] | Numéro de priorité, date | KR20130008720 | 25.01.2013 Format original publié: KR 20130008720 | [2014/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2759629 | Date: | 30.07.2014 | Langue: | EN | [2014/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2759629 | Date: | 13.06.2018 | Langue: | EN | [2018/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.06.2014 | Classification | IPC: | D06F37/22, D06F37/24 | [2014/31] | CPC: |
D06F37/22 (EP,CN,KR,RU,US);
F16F15/32 (KR);
D06F37/20 (US);
D06F37/225 (EP,CN,RU,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/24] |
Précédent [2014/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Waschmaschine | [2014/31] | Anglais: | Washing machine | [2014/31] | Français: | Machine à laver | [2014/31] | Procédure d'examen | 30.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.01.2015 | Requête en examen déposée [2015/11] | 06.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.06.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 30.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.07.2015 | Opposition(s) | 14.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.01.2014 | AL | 13.06.2018 | AT | 13.06.2018 | CY | 13.06.2018 | CZ | 13.06.2018 | DK | 13.06.2018 | EE | 13.06.2018 | ES | 13.06.2018 | FI | 13.06.2018 | HR | 13.06.2018 | IT | 13.06.2018 | LT | 13.06.2018 | LV | 13.06.2018 | MC | 13.06.2018 | MK | 13.06.2018 | NL | 13.06.2018 | PL | 13.06.2018 | RO | 13.06.2018 | RS | 13.06.2018 | SE | 13.06.2018 | SI | 13.06.2018 | SK | 13.06.2018 | SM | 13.06.2018 | TR | 13.06.2018 | BG | 13.09.2018 | NO | 13.09.2018 | GR | 14.09.2018 | IS | 13.10.2018 | PT | 15.10.2018 | IE | 24.01.2019 | LU | 24.01.2019 | MT | 24.01.2019 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | FR | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 24.01.2014 | |
AL | 13.06.2018 | ||
AT | 13.06.2018 | ||
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
TR | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
PT | 15.10.2018 | ||
IE | 24.01.2019 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
MT | 24.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 13.06.2018 | |
AT | 13.06.2018 | ||
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
TR | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
PT | 15.10.2018 | ||
IE | 24.01.2019 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
MT | 24.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 13.06.2018 | |
AT | 13.06.2018 | ||
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
TR | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
IE | 24.01.2019 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 13.06.2018 | |
AT | 13.06.2018 | ||
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
IE | 24.01.2019 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 13.06.2018 | |
AT | 13.06.2018 | ||
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 13.06.2018 | |
AT | 13.06.2018 | ||
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AT | 13.06.2018 | |
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Précédent [2019/44] | AT | 13.06.2018 | |
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
LU | 24.01.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 13.06.2018 | |
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
MC | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 13.06.2018 | |
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
DK | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SI | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 13.06.2018 | |
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
IT | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
SM | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 13.06.2018 | |
CY | 13.06.2018 | ||
CZ | 13.06.2018 | ||
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
PL | 13.06.2018 | ||
RO | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
SK | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CY | 13.06.2018 | |
EE | 13.06.2018 | ||
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | CY | 13.06.2018 | |
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
IS | 13.10.2018 | ||
Précédent [2019/03] | CY | 13.06.2018 | |
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
NL | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CY | 13.06.2018 | |
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
GR | 14.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | CY | 13.06.2018 | |
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
LV | 13.06.2018 | ||
RS | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
Précédent [2018/50] | CY | 13.06.2018 | |
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
HR | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | CY | 13.06.2018 | |
ES | 13.06.2018 | ||
FI | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
SE | 13.06.2018 | ||
BG | 13.09.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 13.06.2018 | |
FI | 13.06.2018 | ||
LT | 13.06.2018 | ||
NO | 13.09.2018 | Citations: | Recherche | [Y]EP0811717 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 1-8,12,13 * column 2, lines 52-57 * * column 3, lines 27-39 * * column 3, line 47 - column 4, line 21 * * figures 1-4 *; | [Y]GB2410750 (DYSON LTD [GB], et al) [Y] 1-8,12,13 * page 6, line 16 - page 7, line 31 * * page 15, lines 16-31 * * figure 1 *; | [A]EP2441872 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1,6,8-11,13 * paragraphs [0039] - [0042] * * paragraphs [0045] - [0053] * * figures 1-3 *; | [A]EP2520700 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1,6,8-11,13 * paragraphs [0038] - [0039] * * paragraphs [0042] - [0045] * * paragraphs [0048] - [0051] ** figures 1-3 * | Examen | EP2752516 |