EP2899099 - Agencement de structure d'impact actif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.04.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.05.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Autoliv Development AB Wallentinsvägen 22 447 83 Vårgårda / SE | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2015/33] | Inventeur(s) | 01 /
Rydsmo, Erik Loo Hästhagen 805 SE-466 95 Sollebrunn / SE | 02 /
Hoiss, Franz Eichenstr.17 82347 Bernried / DE | [2015/31] | Mandataire(s) | Parry, Simon James, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [2015/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14152870.3 | 28.01.2014 | [2015/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2899099 | Date: | 29.07.2015 | Langue: | EN | [2015/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2899099 | Date: | 21.06.2017 | Langue: | EN | [2017/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.06.2014 | Classification | IPC: | B62D21/15, F16B31/00 | [2015/31] | CPC: |
B62D21/155 (EP);
F16B31/005 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/02] |
Précédent [2015/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Aktive Unfallstrukturanordnung | [2015/31] | Anglais: | An active crash structure arrangement | [2015/31] | Français: | Agencement de structure d'impact actif | [2015/31] | Procédure d'examen | 07.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/02] | 20.01.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.05.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 09.05.2017 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.01.2017 | Opposition(s) | 22.03.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2016 | 03   M06   Taxe payée le   11.03.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.01.2014 | AL | 21.06.2017 | AT | 21.06.2017 | CY | 21.06.2017 | CZ | 21.06.2017 | DK | 21.06.2017 | EE | 21.06.2017 | ES | 21.06.2017 | FI | 21.06.2017 | HR | 21.06.2017 | IT | 21.06.2017 | LT | 21.06.2017 | LV | 21.06.2017 | MC | 21.06.2017 | MK | 21.06.2017 | NL | 21.06.2017 | PL | 21.06.2017 | PT | 21.06.2017 | RO | 21.06.2017 | RS | 21.06.2017 | SE | 21.06.2017 | SI | 21.06.2017 | SK | 21.06.2017 | SM | 21.06.2017 | TR | 21.06.2017 | BG | 21.09.2017 | NO | 21.09.2017 | GR | 22.09.2017 | IS | 21.10.2017 | GB | 28.01.2018 | IE | 28.01.2018 | LU | 28.01.2018 | MT | 28.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | FR | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 28.01.2014 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MK | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
PT | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
IE | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
MT | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 28.01.2014 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
PT | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
IE | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
MT | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
PT | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
IE | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
MT | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
IE | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
MT | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
IE | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
MT | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
IE | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
IE | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
GB | 28.01.2018 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
LU | 28.01.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | EE | 21.06.2017 | |
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
RS | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | Citations: | Recherche | [A]WO2013125998 (AUTOLIV DEV [SE], et al) [A] 1 * figures 1,2 * * page 5, line 18 - page 6, line 15 *; | [A]US2010032983 (KUSAKA KAORU [JP]) [A] 1 * figures 1-4 * * paragraph [0047] - paragraph [0055] * |