EP2763319 - CIRCUIT DE PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS ET MÉTHODE POUR UN TRANSISTOR BIPOLAIRE À GRILLE ISOLÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/32] | Circuit de protection contre les courts-circuits et méthode pour un transistor bipolaire à grille isolée | ||
[2017/19] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.07.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2017/35] |
Précédent [2014/32] | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, New York 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
Zhang, Fan GE China Technology Centre 1800 Cai Lun Road ZhangJiang Hi-Tech Park Shanghai 201203 Shanghai / CN | 02 /
Zhang, Yingqi GE China Technology Centre 1800 Cai Lun Road ZhangJiang Hi-Tech Park Shanghai 201203 Shanghai / CN | 03 /
Wu, Tao GE China Technology Centre 1800 Cai Lun Road ZhangJiang Hi-Tech Park Shanghai 201203 Shanghai / CN | [2014/37] |
Précédent [2014/32] | 01 /
Zhang, Fan 1800 Cai Lun Road ZhangJiang Hi-Tech Park 201203 Shanghai / CN | ||
02 /
Zhang, Yingqi 1800 Cai Lun Road ZhangJiang Hi-Tech Park 201203 Shanghai / CN | |||
03 /
Wu, Tao 1800 Cai Lun Road ZhangJiang Hi-Tech Park 201203 Shanghai / CN | Mandataire(s) | Serjeants LLP Dock 75 Exploration Drive Leicester, LE4 5NU / GB | [2017/35] |
Précédent [2014/32] | Serjeants LLP 25 The Crescent King Street Leicester, LE1 6RX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14153111.1 | 29.01.2014 | [2014/32] | Numéro de priorité, date | CN20131046177 | 05.02.2013 Format original publié: CN201310046177 | [2014/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2763319 | Date: | 06.08.2014 | Langue: | EN | [2014/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2763319 | Date: | 30.08.2017 | Langue: | EN | [2017/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.2014 | Classification | IPC: | H03K17/082, H03K17/10 | [2014/32] | CPC: |
H03K17/0828 (EP,US);
H02H9/02 (US);
H03K17/107 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/35] |
Précédent [2014/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KURZSCHLUSSSCHUTZSCHALTUNG UND VERFAHREN FÜR EINEN BIPOLAREN TRANSISTOR MIT ISOLIERTEM GATE | [2017/19] | Anglais: | SHORT CIRCUIT PROTECTION CIRCUIT AND METHOD FOR INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR | [2017/20] | Français: | CIRCUIT DE PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS ET MÉTHODE POUR UN TRANSISTOR BIPOLAIRE À GRILLE ISOLÉE | [2017/20] |
Précédent [2014/32] | Kurzschlussschutzschaltung und Verfahren für einen bipolaren Transistor mit isoliertem Gate | ||
Précédent [2014/32] | Short circuit protection circuit and method for insulated gate bipolar transistor | ||
Précédent [2014/32] | Circuit de protection contre les courts-circuits et méthode pour un transistor bipolaire à grille isolée | Procédure d'examen | 28.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.02.2015 | Requête en examen déposée [2015/12] | 24.04.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 24.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 24.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.04.2017 | Opposition(s) | 31.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.01.2014 | AL | 30.08.2017 | AT | 30.08.2017 | CY | 30.08.2017 | CZ | 30.08.2017 | DK | 30.08.2017 | EE | 30.08.2017 | ES | 30.08.2017 | FI | 30.08.2017 | HR | 30.08.2017 | IT | 30.08.2017 | LT | 30.08.2017 | LV | 30.08.2017 | MC | 30.08.2017 | MK | 30.08.2017 | NL | 30.08.2017 | PL | 30.08.2017 | PT | 30.08.2017 | RO | 30.08.2017 | RS | 30.08.2017 | SE | 30.08.2017 | SI | 30.08.2017 | SK | 30.08.2017 | SM | 30.08.2017 | TR | 30.08.2017 | BG | 30.11.2017 | NO | 30.11.2017 | GR | 01.12.2017 | IS | 30.12.2017 | IE | 29.01.2018 | LU | 29.01.2018 | MT | 29.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 29.01.2014 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CY | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
MK | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 29.01.2018 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
MT | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/28] | HU | 29.01.2014 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 29.01.2018 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
MT | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 29.01.2018 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
MT | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 29.01.2018 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
MT | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 29.01.2018 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
IE | 29.01.2018 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
LU | 29.01.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
IT | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/15] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 30.08.2017 | |
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 30.08.2017 | |
NO | 30.11.2017 | Citations: | Recherche | [XAI]US5444591 (CHOKHAWALA RAHUL S [US], et al) [X] 1,6,9,13 * abstract * [A] 8 [I] 2-5,7,10-12,14,15; | [A]US5566063 (GERSTER CHRISTIAN PROF [CH], et al) [A] 3,11* abstract *; | [XAI]US2012218669 (IOANNIDIS DIMITRIOS [US], et al) [X] 1,6,9,13 * figures 8, 13, 17, 18 * [A] 8 [I] 2-5,7,10-12,14,15 | par le demandeur | US6104149 |