EP2787392 - Appareil de formation d'image [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.01.2016 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.01.2016 | Demande réputée retirée | publié le 10.02.2016 [2016/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | [2014/41] | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Han Jun 207-1506, Hyundai Apt. 201-215, Hosu Maeul 2 Danji, Janghang 2-dong Ilsandong-gu, Gyeonggi-do Goyang-si / KR | [2014/41] | Mandataire(s) | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2014/41] | Waddington, Richard Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14159244.4 | 12.03.2014 | [2014/41] | Numéro de priorité, date | KR20130032129 | 26.03.2013 Format original publié: KR 20130032129 | [2014/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2787392 | Date: | 08.10.2014 | Langue: | EN | [2014/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2787392 | Date: | 18.02.2015 | Langue: | EN | [2015/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.01.2015 | Classification | IPC: | G03G15/00 | [2014/41] | CPC: |
G03G15/5054 (EP,US);
G03G21/16 (KR);
G03G21/0005 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Bilderzeugungsvorrichtung | [2014/41] | Anglais: | Image forming apparatus | [2014/41] | Français: | Appareil de formation d'image | [2014/41] | Procédure dexamen | 12.03.2014 | Requête en examen déposée [2014/41] | 19.08.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/06] | 24.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/06] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2012134701 (SUE TOMOHIRO [JP]) [X] 1-5,7-9 * the whole document * [Y] 6; | [X]US6321044 (TANAKA TOSHIAKI [JP]) [X] 1-3,5 * the whole document *; | [XAY]US2010014878 (TOMITA NORIO [JP]) [X] 1,7 * the whole document * [A] 3 [Y] 6; | [X]JP2009063748 (KYOCERA MITA CORP) [X] 1-3,7,8 * the whole document * |