blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2848887

EP2848887 - Bouton de réglage avec indication du nombre de révolutions [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2015/12]Tour de réglage avec indication du nombre de révolutions
[2015/22]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  04.05.2018
Base de données mise à jour au 19.10.2019
PrécédentLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  26.05.2017
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  27.04.2017
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  10.04.2017
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  06.12.2016
Dernier événement   Tooltip18.10.2019Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): CY
publié le 20.11.2019 [2019/47]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Swarovski-Optik KG.
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Absam / AT
[2017/19]
Précédent [2015/12]Pour tous les Etats désignés
SWAROVSKI OPTIK KG
Daniel-Swarovski-Strasse 70
6067 Absam / AT
Inventeur(s)01 / Ingenito, Mario
Hochgallzein 23
6222 Gallzein / AT
02 / Wechselberger, Sandra
Archenwald 8
6116 Weer / AT
 [2015/12]
Mandataire(s)Burger, Hannes
Anwälte Burger & Partner
Rechtsanwalt GmbH
Rosenauerweg 16
4580 Windischgarsten / AT
[2015/12]
Numéro de la demande, date de dépôt14184188.210.09.2014
[2015/12]
Numéro de priorité, dateAT2013005056711.09.2013         Format original publié: AT 505672013
[2015/12]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2848887
Date:18.03.2015
Langue:DE
[2015/12]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP2848887
Date:27.05.2015
Langue:DE
[2015/22]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2848887
Date:28.06.2017
Langue:DE
[2017/26]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP24.04.2015
ClassificationInternationale:F41G1/38, // G02B23/16
[2016/52]
Précédent Internationale [2015/12]F41G1/38
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2016/01]
Précédent [2015/12]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
TitreAllemand:Verstellturm mit Anzeige der Anzahl der Umdrehungen[2015/12]
Anglais:Adjustment knob with indication of the number of revolutions[2016/52]
Français:Bouton de réglage avec indication du nombre de révolutions[2016/52]
Précédent [2015/12]Adjustment turret with indication of the number of revolutions
Précédent [2015/12]Tour de réglage avec indication du nombre de révolutions
Procédure d'examen26.11.2015Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
26.11.2015Requête en examen déposée  [2016/01]
07.12.2016Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
03.04.2017Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB
28.04.2017Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
15.05.2017Taxe de délivrance payée
15.05.2017Taxe publication/d‘impression payée
15.05.2017Réception des traductions de la/des revendication(s)
Opposition(s)29.03.2018Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/23]
Taxes payéesTaxe annuelle
14.09.2016Taxe annuelle Année du brevet 03
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipHU10.09.2014
CY28.06.2017
DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
MT28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
[2019/47]
Précédent [2019/31]HU10.09.2014
DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
MT28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
Précédent [2018/43]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
MT28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
Précédent [2018/39]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SI28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
BE30.09.2017
IS28.10.2017
Précédent [2018/34]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
IE10.09.2017
LU10.09.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Précédent [2018/29]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
MC28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Précédent [2018/21]DK28.06.2017
EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Précédent [2018/11]EE28.06.2017
ES28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
IT28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
PL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
SM28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
IS28.10.2017
Précédent [2018/10]EE28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
RO28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
SK28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Précédent [2018/09]EE28.06.2017
FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Précédent [2017/52]FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
NL28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Précédent [2017/50]FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
LV28.06.2017
RS28.06.2017
SE28.06.2017
BG28.09.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Précédent [2017/49]FI28.06.2017
HR28.06.2017
LT28.06.2017
NO28.09.2017
GR29.09.2017
Citations:Recherche[XAI]WO2007108896  (JOHAN LOF INC [US]; LOF JOHAN [SE] LOF JOHAN [SE]) [X] 1-3,5,6,9,14,17,18,21,22,25 * page 4, line 8 - page 10, line 17 * * figures 1-5, 7 * [A] 7,24 [I] 4,8,10-13,15,16,19,20;
 [A]WO2012119574  (STEINER OPTIK GMBH [DE]; JAESCHKE OLIVER [DE]; LOTTES GERD [DE]) [A] 1,3,5-8 * page 2, lines 11-17 * * page 5, line 27 - page 6, line 7 * * page 7, lines 18-23 * * figures 10-13 *;
 [A]US6691447  (OTTEMAN RODNEY H [US]) [A] 1,3,5-7,22 * column 6, line 25 - column 7, line 32 * * figures 1, 6, 7 *;
 [A]WO2013102869  (ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI [TR]; TEKIN BILGEH) [A] 18-21,24,25 * page 3, line 13 - page 4, line 19 * * page 5, lines 7-9 * * figure 1 *;
 [A]US2010229451  (HAMILTON SAMUEL J [US]) [A] 22 * paragraph [0027] * * figure 5 *;
 [A]DE102006016834  (SCHMIDT & BENDER GMBH & CO KG [DE]) [A] 1,3 * paragraphs [0061] , [0 75] , [0 76] * * figures 1-3 *;
 [A]DE202008008630U  (KAHLES GES M B H [AT]) [A] 1 * paragraphs [0037] , [0 81] * * figure 6 *
par le demandeurDE20301749U
 DE102011013456
 US6691447
 WO2012119574