EP3015872 - Circuit de détection de seuil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.08.2019 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 25.10.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 909 Soi 9, Moo 4 Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z.) Pattana 1 Road, Tampol Phraksa, Amphur Muang Samutprakarn 10280 / TH | [2019/02] |
Précédent [2016/18] | Pour tous les Etats désignés DET International Holding Limited Scotia Center, 4th Floor George Town Grand Cayman / KY | Inventeur(s) | 01 /
Krumpholz, Christian Im Wolfswinkel 28 79110 Freiburg / DE | [2016/18] | Mandataire(s) | Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach 3000 Bern 14 / CH | [N/P] |
Précédent [2016/18] | Stäbler, Roman, et al Keller & Partner Patentanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach 3000 Bern 14 / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 14405077.0 | 30.10.2014 | [2016/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3015872 | Date: | 04.05.2016 | Langue: | EN | [2016/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.2015 | Classification | IPC: | G01R19/165, H02H3/24, // H03K5/1534 | [2016/18] | CPC: |
H02H3/207 (EP);
G01R19/16566 (EP);
H03K5/1534 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] |
Précédent [2016/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Schwellwertdetektionsschaltung | [2016/18] | Anglais: | Threshold detection circuit | [2016/18] | Français: | Circuit de détection de seuil | [2016/18] | Procédure dexamen | 30.10.2014 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.11.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.11.2016 | Requête en examen déposée [2016/50] | 09.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.04.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 15.06.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 15.06.2022 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 15.06.2022 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.06.2022 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2016 | 03   M06   Taxe payée le   20.01.2017 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]EP0284279 (EXAR CORP [US]) [X] 1,2,6,20 * abstract * * column 1, line 17 - line 21 * * column 1, line 50 - line 53 * * column 3, line 32 - line 35 * * column 3, line 19 - line 51 * [A] 9,15,18 [I] 3,4,11; | [IA]US5019722 (HESS ROBERT M [US], et al) [I] 1-3,11,15,16,18,20 * abstract * * column 1, line 41 - line 65 * * column 2, line 23 - line 41 * * column 3, line 2 - column 4, line 66 * [A] 4,5,7; | [A]US2008258709 (SHUEY KENNETH C [US]) [A] 1-3,9,11,14,15,18,20 * abstract * * paragraphs [0023] , [0026] , [0033] - [0039] * | par le demandeur | DE19748633 | JPH02292942 |