EP2971384 - INSERT POUR SANITAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/03] | INSERT COMPORTANT UNE MAILLE TOURNANTE ET MAILLE TOURNANTE DESTINÉE À DES AÉRATEURS DANS LES BATTERIES SANITAIRES | ||
[2018/26] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.06.2019 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.07.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Neoperl GmbH Klosterrunsstr. 11 79379 Müllheim / DE | [2016/03] | Inventeur(s) | 01 /
JEREMIC, Dragan Sentvid pri Sticni 49b 1296 Sentvid pri Sticni / SI | [2016/03] | Mandataire(s) | Mertzlufft-Paufler, Cornelius, et al Maucher Jenkins Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg im Breisgau / DE | [2018/34] |
Précédent [2016/03] | Rummler, Felix, et al MAUCHER BÖRJES JENKINS Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg i. Br. / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14719388.2 | 28.02.2014 | [2016/03] | WO2014SI00012 | Numéro de priorité, date | SI20130000054 | 12.03.2013 Format original publié: SI 201300054 | SI20130000266 | 16.09.2013 Format original publié: SI 201300266 | SI20130000267 | 16.09.2013 Format original publié: SI 201300267 | SI20130000355 | 28.10.2013 Format original publié: SI 201300355 | SI20130000395 | 25.11.2013 Format original publié: SI 201300395 | [2016/03] | Langue de dépôt | SL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014142766 | Date: | 18.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2971384 | Date: | 20.01.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.09.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2971384 | Date: | 22.08.2018 | Langue: | EN | [2018/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.09.2014 | Classification | IPC: | E03C1/08 | [2016/03] | CPC: |
B01D29/01 (EP,US);
E03C1/084 (US);
B01D29/66 (US);
B01D29/70 (EP,US);
E03C1/086 (EP,US);
E03C1/08 (RU);
E03C2201/40 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SANITÄREINSATZ | [2018/26] | Anglais: | SANITARY INSERT | [2018/26] | Français: | INSERT POUR SANITAIRE | [2018/26] |
Précédent [2016/03] | EINSATZ MIT ROTIERENDEM NETZ UND ROTIERENDES NETZ FÜR LÜFTER IN SANITÄRBATTERIEN | ||
Précédent [2016/03] | INSERT WITH ROTATING MESH AND ROTATING MESH FOR AERATORS IN SANITARY BATTERIES | ||
Précédent [2016/03] | INSERT COMPORTANT UNE MAILLE TOURNANTE ET MAILLE TOURNANTE DESTINÉE À DES AÉRATEURS DANS LES BATTERIES SANITAIRES | Entrée dans la phase régionale | 12.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 12.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/03] | 22.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 30.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 30.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.02.2018 | Opposition(s) | 23.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.02.2014 | AL | 22.08.2018 | AT | 22.08.2018 | CY | 22.08.2018 | CZ | 22.08.2018 | DK | 22.08.2018 | EE | 22.08.2018 | ES | 22.08.2018 | FI | 22.08.2018 | HR | 22.08.2018 | LT | 22.08.2018 | LV | 22.08.2018 | MC | 22.08.2018 | MK | 22.08.2018 | NL | 22.08.2018 | PL | 22.08.2018 | RO | 22.08.2018 | RS | 22.08.2018 | SE | 22.08.2018 | SK | 22.08.2018 | SM | 22.08.2018 | BG | 22.11.2018 | NO | 22.11.2018 | GR | 23.11.2018 | IS | 22.12.2018 | PT | 22.12.2018 | BE | 28.02.2019 | CH | 28.02.2019 | FR | 28.02.2019 | GB | 28.02.2019 | IE | 28.02.2019 | LI | 28.02.2019 | LU | 28.02.2019 | MT | 28.02.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 28.02.2014 | |
AL | 22.08.2018 | ||
AT | 22.08.2018 | ||
CY | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CY | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
FR | 28.02.2019 | ||
GB | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Précédent [2019/47] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Précédent [2019/45] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 22.08.2018 | |
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 22.08.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [I]DE1247271 (LICENTIA GMBH) [I] 1,5,11 * the whole document *; | [I]GB2075854 (APV CO LTD) [I] 1-5,8,10,11 * the whole document *; | [A]EP1596014 (KLUDI GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-12* the whole document * |