EP2984793 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE DONNÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.03.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.04.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Quortus Limited Building A, Riverside Way Watchmoor Park Camberley GU15 3YL / GB | [2017/08] |
Précédent [2016/07] | Pour tous les Etats désignés Quortus Limited 3000 Cathedral Hill Guildford, Surrey GU2 7YB / GB | Inventeur(s) | 01 /
DOLBY, Riki Benjamin 1 Quince Tree Way Hook RG27 9SG / GB | 02 /
ODGERS, Andrew James 15 Graham Road Wimbledon Surrey SW19 3SW / GB | [2016/07] | Mandataire(s) | Jaeger, Michael David, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2016/07] | Howell, Matthew Dafydd Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14720998.5 | 03.04.2014 | [2016/07] | WO2014GB51040 | Numéro de priorité, date | US201313860210 | 10.04.2013 Format original publié: US201313860210 | [2016/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014167294 | Date: | 16.10.2014 | Langue: | EN | [2014/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2984793 | Date: | 17.02.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.10.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2984793 | Date: | 24.05.2017 | Langue: | EN | [2017/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.10.2014 | Classification | IPC: | H04L12/46, H04W76/02, H04W76/04, H04L29/12 | [2016/07] | CPC: |
H04B7/18513 (EP,US);
H04W76/12 (EP,US);
H04W76/22 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/07] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR DATENÜBERTRAGUNG | [2016/07] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR DATA TRANSMISSION | [2016/07] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE DONNÉES | [2016/07] | Entrée dans la phase régionale | 24.09.2015 | Taxe nationale de base payée | 24.09.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.09.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.09.2015 | Requête en examen déposée [2016/07] | 24.05.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.11.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.2017 | Taxe de délivrance payée | 08.03.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.02.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.04.2014 | AL | 24.05.2017 | AT | 24.05.2017 | CY | 24.05.2017 | CZ | 24.05.2017 | DK | 24.05.2017 | EE | 24.05.2017 | ES | 24.05.2017 | FI | 24.05.2017 | HR | 24.05.2017 | IT | 24.05.2017 | LT | 24.05.2017 | LV | 24.05.2017 | MC | 24.05.2017 | MK | 24.05.2017 | NL | 24.05.2017 | PL | 24.05.2017 | PT | 24.05.2017 | RO | 24.05.2017 | RS | 24.05.2017 | SE | 24.05.2017 | SI | 24.05.2017 | SK | 24.05.2017 | SM | 24.05.2017 | TR | 24.05.2017 | BG | 24.08.2017 | NO | 24.08.2017 | GR | 25.08.2017 | IS | 24.09.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 03.04.2014 | |
AT | 24.05.2017 | ||
CY | 24.05.2017 | ||
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
MK | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
PT | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 03.04.2014 | |
AT | 24.05.2017 | ||
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
PT | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
PT | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
TR | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
MC | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SI | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
IT | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
PL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
SM | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 24.05.2017 | |
CZ | 24.05.2017 | ||
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
RO | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
SK | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 24.05.2017 | |
DK | 24.05.2017 | ||
EE | 24.05.2017 | ||
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 24.05.2017 | |
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
NL | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 24.05.2017 | |
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
LV | 24.05.2017 | ||
RS | 24.05.2017 | ||
SE | 24.05.2017 | ||
BG | 24.08.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 24.05.2017 | |
ES | 24.05.2017 | ||
FI | 24.05.2017 | ||
HR | 24.05.2017 | ||
LT | 24.05.2017 | ||
NO | 24.08.2017 | ||
GR | 25.08.2017 | ||
IS | 24.09.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US2003126294 (THORSTEINSON THOMAS M [CA], et al) [X] 1,18 * abstract * * page 3, paragraph 0092 - page 4, paragraph 0111; figures 1-5; claims 1-8 * [Y] 2-17; | [A]US2005013262 (ZEIN AL-ABEDEEN TARIF [FR], et al) [A] 1-18 * the whole document *; | [Y]US2009034416 (BARON STEPHANE [FR], et al) [Y] 2-17 * abstract * * page 1, paragraph 0005 - page 6, paragraph 0133; figures 1-9; claims 1-17 *; | [A]US2011194491 (GUEEMES CABREJAS INIGO [ES], et al) [A] 1-18* the whole document * |