EP2948472 - ANTICORPS LIANT MFAP4 QUI BLOQUENT L'INTERACTION ENTRE MFAP4 ET LES RÉCEPTEURS D'INTÉGRINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.12.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M / DK | [2015/49] | Inventeur(s) | 01 /
SOERENSEN, Grith Lykke Bjoernemosevej 116 5260 Odense S / DK | 02 /
SCHLOSSER, Anders Rikkesminde Allé 12 5250 Odense SV / DK | 03 /
HOLMSKOV, Uffe Bjoernemosevej 116 5260 Odense S / DK | [2019/21] |
Précédent [2015/49] | 01 /
SOERENSEN, Grith Lykke Bjoernemosevej 116 5260 Odense S / DK | ||
02 /
SCHLOSSER, Anders Campusvej 55 5230 Odense M / DK | |||
03 /
HOLMSKOV, Uffe Bjoernemosevej 116 5260 Odense S / DK | Mandataire(s) | Plougmann Vingtoft a/s Strandvejen 70 2900 Hellerup / DK | [2019/21] |
Précédent [2015/49] | Plougmann & Vingtoft A/S Rued Langgaards Vej 8 2300 Copenhagen S / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 14743707.3 | 22.01.2014 | [2015/49] | WO2014DK50011 | Numéro de priorité, date | DK20130070033 | 23.01.2013 Format original publié: DK 201370033 | [2016/48] |
Précédent [2015/49] | DK20130070033 | 23.01.2013 | |
US201361755484P | 23.01.2013 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014114298 | Date: | 31.07.2014 | Langue: | EN | [2014/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2948472 | Date: | 02.12.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.07.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2948472 | Date: | 22.05.2019 | Langue: | EN | [2019/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | XN | 31.07.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.10.2016 | Classification | IPC: | C07K16/18, A61K39/395, A61P9/14, A61P37/08, C12N5/12, C12N5/18, C12P21/08 | [2015/49] | CPC: |
C07K16/28 (EP,US);
C07K16/18 (US);
A61P37/08 (EP);
A61P9/14 (EP);
C12N5/163 (EP,US);
C07K2317/56 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MFAP4-BINDENDE ANTIKÖRPER ZUR BLOCKIERUNG DER INTERAKTION ZWISCHEN MFAP4 UND INTEGRINREZEPTOREN | [2015/49] | Anglais: | MFAP4 BINDING ANTIBODIES BLOCKING THE INTERACTION BETWEEN MFAP4 AND INTEGRIN RECEPTORS | [2015/49] | Français: | ANTICORPS LIANT MFAP4 QUI BLOQUENT L'INTERACTION ENTRE MFAP4 ET LES RÉCEPTEURS D'INTÉGRINE | [2015/49] | Entrée dans la phase régionale | 20.08.2015 | Taxe nationale de base payée | 20.08.2015 | Taxe de recherche payée | 20.08.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.08.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.08.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.08.2015 | Requête en examen déposée [2015/49] | 04.05.2016 | Perte de droit, date d'effet juridique: Priorité | 21.06.2016 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Priorité 0002 | 14.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.12.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2018 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 13.11.2018 | 13.11.2018 | Date des procédures orales (annulées) | 05.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 08.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.11.2016 | Opposition(s) | 25.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.01.2014 | AL | 22.05.2019 | AT | 22.05.2019 | CY | 22.05.2019 | CZ | 22.05.2019 | DK | 22.05.2019 | EE | 22.05.2019 | ES | 22.05.2019 | FI | 22.05.2019 | HR | 22.05.2019 | IT | 22.05.2019 | LT | 22.05.2019 | LV | 22.05.2019 | MC | 22.05.2019 | MK | 22.05.2019 | MT | 22.05.2019 | NL | 22.05.2019 | PL | 22.05.2019 | RO | 22.05.2019 | RS | 22.05.2019 | SE | 22.05.2019 | SI | 22.05.2019 | SK | 22.05.2019 | SM | 22.05.2019 | TR | 22.05.2019 | BG | 22.08.2019 | NO | 22.08.2019 | GR | 23.08.2019 | IS | 22.09.2019 | PT | 22.09.2019 | IE | 22.01.2020 | LU | 22.01.2020 | BE | 31.01.2020 | CH | 31.01.2020 | LI | 31.01.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 22.01.2014 | |
AL | 22.05.2019 | ||
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
MT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
IS | 22.09.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
IE | 22.01.2020 | ||
LU | 22.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
CH | 31.01.2020 | ||
LI | 31.01.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 22.01.2014 | |
AL | 22.05.2019 | ||
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
MT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
IE | 22.01.2020 | ||
LU | 22.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
CH | 31.01.2020 | ||
LI | 31.01.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
IE | 22.01.2020 | ||
LU | 22.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
CH | 31.01.2020 | ||
LI | 31.01.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
LU | 22.01.2020 | ||
BE | 31.01.2020 | ||
CH | 31.01.2020 | ||
LI | 31.01.2020 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
LU | 22.01.2020 | ||
Précédent [2020/39] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 22.05.2019 | |
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | Citations: | Recherche | [Y]WO2009103157 (UNIV HEALTH NETWORK [CA], et al) [Y] 1-6 * paragraph [00132] - paragraph [00148] *; | [Y] - SCHLOSSER A ET AL, "Microfibril-associated protein 4 binds to surfactant protein A (SP-A) and colocalizes with SP-A in the extracellular matrix of the lung", SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, BLACKWELL SCIENCE PUBL., OXFORD, GB, vol. 64, no. 2, doi:10.1111/J.1365-3083.2006.01778.X, ISSN 0300-9475, (20060801), pages 104 - 116, (20060619), XP009112813 [Y] 1-6 * page 105, column 1, paragraph 1 - page 106, column r, paragraph 3; figures 6-8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3083.2006.01778.x | [Y] - SHINYA KASAMATSU ET AL, "Essential role of microfibrillar-associated protein 4 in human cutaneous homeostasis and in its photoprotection", SCIENTIFIC REPORTS, (20111122), vol. 1, doi:10.1038/srep00164, XP055208308 [Y] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep00164 | Recherche internationale | [X]US6916605 (MCCAFFERTY JOHN [GB], et al); | [Y]US7189841 (LERNER RICHARD A [US], et al); | [X]WO2010042562 (MINERVA BIOTECHNOLOGIES CORP [US], et al); | [A]US2011059097 (ZHANG LI [CA], et al); | [X]US2011076284 (CORBIN JOHN [US], et al); | [X]US7959923 (YOU LIANG [US], et al); | [X] - KOKUBO T. ET AL., "Integrin avb3 as a target in the prevention of neointimal hyperplasia", J VASC SURG., (2007), vol. 45, no. A, pages 33A - 38A, XP022140592 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2007.02.069 | Examen | - RUDIKOFF S ET AL, "Single amino acid substitution altering antigen-binding specificity", PROCEEDINGS NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, US, (19820301), vol. 79, doi:10.1073/PNAS.79.6.1979, ISSN 0027-8424, pages 1979 - 1983, XP007901436 DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.79.6.1979 | - Jefferey R Jackson, "In Vitro Antibody Maturation Improvement of a High Affinity, Neutralizing Antibody Against IL-1 beta", The journal of Immunology, (19950101), vol. 154, pages 3310 - 3319, XP055033979 | - VAJDOS F F ET AL, "Comprehensive Functional Maps of the Antigen-binding Site of an Anti-ErbB2 Antibody Obtained with Shotgun Scanning Mutagenesis", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, ACADEMIC PRESS, UNITED KINGDOM, vol. 320, no. 2, doi:10.1016/S0022-2836(02)00264-4, ISSN 0022-2836, (20020705), pages 415 - 428, (20020705), XP027251270 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-2836(02)00264-4 | - YEE WAH WONG ET AL, "Structural Requirements for a Specificity Switch and for Maintenance of Affinity Using Mutational Analysis of a Phage-Displayed Anti-Arsonate Antibody of Fab Heavy Chain First Complementarity-Determining Region", THE JOURNAL OF IMMUNO, THE AMERICAN ASSOCIATION OF IMMUNOLOGISTS, US, (19980101), vol. 160, ISSN 0022-1767, pages 5990 - 5997, XP007916801 | - MCKAY BROWN ET AL, "Tolerance to single, but not multiple, amino acid replacements in antibody V-H CDR2: A means of minimizing B cell wastage from somatic hypermutation?", THE JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE AMERICAN ASSOCIATION OF IMMUNOLOGISTS, US, (19960101), vol. 156, no. 9, ISSN 0022-1767, pages 3285 - 3291, XP002649029 |