EP2955224 - BIONANOPARTICULES BIODÉGRADABLES POUR LA LIBÉRATION DU PEPTIDE GSE24-2, PROCÉDÉ D'OBTENTION ET UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.01.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 03.01.2020 | Demande réputée retirée | publié le 05.02.2020 [2020/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) Serrano 117 28006 Madrid / ES | Pour tous les Etats désignés Universidad Autónoma De Madrid (UAM) Ciudad Universitaria de Cantoblanco C/ Einstein 3 28049 Madrid / ES | Pour tous les Etats désignés Universidad Del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) Otri - Barrio de Sarriena 48940 Leioa (Vizcaya) / ES | Pour tous les Etats désignés Centro de Investigación Biomédica En Red de Enfermedades Raras Jaime Roig nº 11 46010 Valencia / ES | [N/P] |
Précédent [2015/51] | Pour tous les Etats désignés Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) Serrano 117 28006 Madrid / ES | ||
Pour tous les Etats désignés Universidad Autónoma De Madrid (UAM) Ciudad Universitaria de Cantoblanco C/ Einstein 3 28049 Madrid / ES | |||
Pour tous les Etats désignés Universidad Del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) Otri - Barrio de Sarriena 48940 Leioa (Vizcaya) / ES | |||
Pour tous les Etats désignés Centro de Investigación Biomédica En Red de Enfermedades Raras Jaime Roig nº 11 46010 Valencia / ES | Inventeur(s) | 01 /
PERONA ABELLON, Rosario Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols Calle Arturo Duperier 4 E-28029 Madrid / ES | 02 /
PEDRAZ MUÑOZ, Jose Luis Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Barrio de Sarriena s/nº UPV Campus de Leioa E-48940 Leoia (Vizcaya) / ES | 03 /
HERNANDEZ MARTIN, Rosa Maria Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Barrio de Sarriena s/nº UPV Campus de Leioa E-48940 Leoia (Vizcaya) / ES | 04 /
IGARTUA OLAECHEA, Manuela Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Barrio de Sarriena s/nº UPV Campus de Leioa E-48940 Leoia (Vizcaya) / ES | 05 /
EGUSQUIAGUIRRE MARTIN, Susana Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Barrio de Sarriena s/nº UPV Campus de Leioa E-48940 Leoia (Vizcaya) / ES | 06 /
MANGUAN GARCIA, Cristina Centro de Investigación Biomedica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) Jaime Roig nº 11 E-46010 Valencia / ES | [2015/51] | Mandataire(s) | Pons Glorieta Rubén Darío 4 28010 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2015/51] | Pons Ariño, Angel Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L. Glorieta Rubén Dario 4 28010 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 14749363.9 | 03.02.2014 | [2015/51] | WO2014ES70072 | Numéro de priorité, date | ES20130030131 | 05.02.2013 Format original publié: ES 201330131 | [2015/51] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014122346 | Date: | 14.08.2014 | Langue: | ES | [2014/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2955224 | Date: | 16.12.2015 | Langue: | EN | [2015/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 14.08.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2016 | Classification | IPC: | C12N9/12, A61K38/17, B82Y5/00, A61P43/00 | [2015/51] | CPC: |
A61K9/5153 (EP,US);
A61K38/10 (US);
A61K38/1709 (EP,US);
A61K9/5146 (EP,US);
A61K9/5161 (EP,US);
A61K9/5192 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/51] | Titre | Allemand: | BIOLOGISCH ABBAUBARE BIONANOPARTIKEL ZUR FREISETZUNG DES GSE24-2-PEPTIDS, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON UND VERWENDUNG DAVON | [2015/51] | Anglais: | BIODEGRADABLE BIONANOPARTICLES FOR RELEASING THE GSE24-2 PEPTIDE, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF, AND USE OF SAME | [2015/51] | Français: | BIONANOPARTICULES BIODÉGRADABLES POUR LA LIBÉRATION DU PEPTIDE GSE24-2, PROCÉDÉ D'OBTENTION ET UTILISATION | [2015/51] | Entrée dans la phase régionale | 04.09.2015 | Traduction produite | 04.09.2015 | Taxe nationale de base payée | 04.09.2015 | Taxe de recherche payée | 04.09.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.09.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.09.2015 | Requête en examen déposée [2015/51] | 27.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.09.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/06] | 01.10.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2018 | 05   M06   Taxe payée le   14.08.2018 | 28.02.2019 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2009142408 (LIN XIN [US], et al) [Y] 1-15 * claims 1-22 * * paragraph [0017] - paragraph [0050] * | [Y] - ROSARIO MACHADO-PINILLA ET AL, "Defects instability and telomerase activity produced by themutation in dyskeratosis congenita are rescued by a peptide from the dyskerin TruB domain", CLINICAL AND TRANSLATIONAL ONCOLOGY, SPRINGER MILAN, MILAN, (20120724), vol. 14, no. 10, doi:10.1007/S12094-012-0865-4, ISSN 1699-3055, pages 755 - 763, XP035119913 [Y] 1-15 * page 757, line r - page 762, line r * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12094-012-0865-4 | Recherche internationale | [Y]ES2325431 (CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACION [ES], et al); | [Y]ES2334736 (CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACION [ES], et al); | [Y]US2009142408 (LIN XIN [US], et al) | par le demandeur | - CLIN TRANSL ONCOL., (201210), vol. 14, no. 10, pages 755 - 63 | ES20050002511 |