EP3025523 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE DÉCOMPTE DE DOMAINE DE SERVICE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.01.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.10.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Convida Wireless, LLC 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | [2020/10] |
Précédent [2016/22] | Pour tous les Etats désignés Convida Wireless, LLC 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | Inventeur(s) | 01 /
LU, Guang X. 1 Mendel Crescent Thornhill, Ontario L4J 9B6 / CA | 02 /
STARSINIC, Michael F. 190 Andrew Drive Newtown, PA 18940 / US | 03 /
RUSSELL, Paul L., Jr. 8 Michael Way Pennington, NJ 08534 / US | 04 /
SEED, Dale N. 229 N. 36th Street Allentown, PA 18104 / US | 05 /
MLADIN, Catalina M. 137 Loller Road Hatboro, PA 19040 / US | 06 /
DONG, Lijun 6085 African Holly Trail San Diego, CA 92130 / US | 07 /
FLYNN, William R., IV. 451 Mayberry Road Schwenksville, PA 19473 / US | [2016/22] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2020/10] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2016/22] | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14750866.7 | 24.07.2014 | [2016/22] | WO2014US47951 | Numéro de priorité, date | US201361857912P | 24.07.2013 Format original publié: US 201361857912 P | US201361886458P | 03.10.2013 Format original publié: US 201361886458 P | [2016/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2015013485 | Date: | 29.01.2015 | Langue: | EN | [2015/04] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3025523 | Date: | 01.06.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.01.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3025523 | Date: | 04.03.2020 | Langue: | EN | [2020/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.03.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.10.2018 | Classification | IPC: | H04W4/00, H04L12/14 | [2016/22] | CPC: |
H04M15/61 (EP,KR,US);
H04L12/1407 (EP,KR,US);
H04L12/1453 (EP,KR,US);
H04L67/12 (US);
H04M15/41 (EP,KR,US);
H04M15/43 (EP,US);
H04M15/44 (EP);
H04M15/62 (EP);
H04M15/64 (EP,KR,US);
H04M15/65 (EP,KR,US);
H04M15/66 (KR);
H04M15/8038 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DIENSTDOMÄNENLADESYSTEME UND -VERFAHREN | [2016/22] | Anglais: | SERVICE DOMAIN CHARGING SYSTEMS AND METHODS | [2016/22] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE DÉCOMPTE DE DOMAINE DE SERVICE | [2016/22] | Entrée dans la phase régionale | 09.02.2016 | Taxe nationale de base payée | 09.02.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.02.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.02.2016 | Requête en examen déposée [2016/22] | 12.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.10.2018 | Envoi d’une notification de la division d’examen à laquelle les résultats de la recherche selon la règle 164(2) CBE sont annexés (Accord: M04) [2018/45] | 08.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 17.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.01.2020 | Taxe de délivrance payée | 27.01.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.01.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19213363.5 / EP3651409 | Opposition(s) | 07.12.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.07.2014 | AL | 04.03.2020 | AT | 04.03.2020 | CY | 04.03.2020 | CZ | 04.03.2020 | DK | 04.03.2020 | EE | 04.03.2020 | ES | 04.03.2020 | FI | 04.03.2020 | HR | 04.03.2020 | LT | 04.03.2020 | LV | 04.03.2020 | MC | 04.03.2020 | MK | 04.03.2020 | MT | 04.03.2020 | NL | 04.03.2020 | PL | 04.03.2020 | RO | 04.03.2020 | RS | 04.03.2020 | SE | 04.03.2020 | SI | 04.03.2020 | SK | 04.03.2020 | SM | 04.03.2020 | TR | 04.03.2020 | BG | 04.06.2020 | NO | 04.06.2020 | GR | 05.06.2020 | IS | 04.07.2020 | IE | 24.07.2020 | LU | 24.07.2020 | PT | 29.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 24.07.2014 | |
AL | 04.03.2020 | ||
AT | 04.03.2020 | ||
CY | 04.03.2020 | ||
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
MT | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
TR | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
IE | 24.07.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 24.07.2014 | |
AT | 04.03.2020 | ||
CY | 04.03.2020 | ||
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
MT | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
TR | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
IE | 24.07.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 04.03.2020 | |
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
IE | 24.07.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 04.03.2020 | |
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 04.03.2020 | |
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AT | 04.03.2020 | |
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
MC | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2021/11] | AT | 04.03.2020 | |
CZ | 04.03.2020 | ||
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
PL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SI | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 04.03.2020 | |
DK | 04.03.2020 | ||
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 04.03.2020 | |
EE | 04.03.2020 | ||
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 04.03.2020 | |
ES | 04.03.2020 | ||
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SK | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/48] | ES | 04.03.2020 | |
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RO | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
SM | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
PT | 29.07.2020 | ||
Précédent [2020/47] | ES | 04.03.2020 | |
FI | 04.03.2020 | ||
HR | 04.03.2020 | ||
LT | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
IS | 04.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
NL | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
BG | 04.06.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
GR | 05.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 04.03.2020 | |
HR | 04.03.2020 | ||
LV | 04.03.2020 | ||
RS | 04.03.2020 | ||
SE | 04.03.2020 | ||
NO | 04.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 04.03.2020 | |
NO | 04.06.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP2512106 (VODAFONE IP LICENSING LTD [GB], et al) [X] 1-4 * paragraphs [0003] - [0007] * * paragraphs [0030] - [0058] * * paragraphs [0061] - [0062] * * paragraph [0065] * * paragraphs [0093] - [0095]; figure 14 * * paragraph [0116] *; | [I] - ERICSSON, "Recording Information for Statistical and Offline Charging in M2M;M2M(12)19_072r2_Offline_Charging_in_M2M", ETSI DRAFT; M2M(12)19_072R2_OFFLINE_CHARGING_IN_M2M, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI), 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS ; FRANCE, (20120323), vol. M2M, pages 1 - 9, XP014089691 [I] 1-4 * the whole document * | [A] - "Machine-to-Machine communications (M2M); Functional architecture;ETSI TS 102 690 V2-0-14 clean", ETSI DRAFT; ETSI TS 102 690 V2-0-14 CLEAN, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI), 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS ; FRANCE, (20130705), vol. SmartM2M, no. V2.0.14, pages 1 - 332, XP014167388 [A] 1-4 * paragraphs [0004] - [0005] * * paragraph [0010] * | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Architecture enhancements to facilitate communications with packet data networks and applications (Release 11)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 23.682, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20130622), vol. SA WG2, no. V11.4.0, pages 1 - 29, XP050692720 [A] 1-4 * paragraph [0003] * * paragraphs [04.1] - [04.4] * * Annex A * | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System improvements for Machine-Type Communications (MTC) (Release 11)", 3GPP STANDARD; 3GPP TR 23.888, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20120918), vol. SA WG2, no. V11.0.0, pages 1 - 165, XP050649142 [A] 1-4 * paragraph [0004] * * paragraph [06.7] * * paragraph [6.45.4] * | Examen | US2013176907 | - RAJESH BHALLA ET AL, "oneM2M Functional Architecture", vol. Work Programme, Work Progr, no. version = v0.0.4, (20130629), pages 1 - 22, ONEM2M-TS-0001-FUNCTIONAL_ARCHITECTURE-V0_0_4.ZIP, ONEM2M, URL: http://member.onem2m.org/Application/documentapp/downloadimmediate/default.aspx?docID=2393, (20130629), XP084002637 | - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Study on XML based access of AF to the PCRF (Release 12)", (20130608), 3GPP DRAFT; 29817-010, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ct/WG3_interworking_ex-CN3/TSGC3_73_Chengdu/Docs/, (20130608), XP050695196 | - WG2 LEADERSHIP ET AL, "List of oneM2M CSFs - call for contributions", vol. WG2 - Architecture, ARC, (20130717), pages 1 - 5, ONEM2M-ARC-2013-0304R04-LIST_OF_ONEM2M_CSFS_-_CALL_FOR_CONTRIBUTIONS.DOC, ONEM2M, URL: http://member.onem2m.org/Application/documentapp/downloadimmediate/default.aspx?docID=2545, (20130717), XP084002728 |