EP3039927 - PROCÉDÉS ET APPAREIL POUR UNE LIAISON MONTANTE À PLUSIEURS UTILISATEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.01.2022 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.02.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.09.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.04.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2016/27] | Inventeur(s) | 01 /
MERLIN, Simone 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
BARRIAC, Gwendolyn Denise 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
SAMPATH, Hemanth 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
VERMANI, Sameer 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2016/27] | Mandataire(s) | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/11] |
Précédent [2016/27] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14766837.0 | 27.08.2014 | [2016/27] | WO2014US52884 | Numéro de priorité, date | US201361871269P | 28.08.2013 Format original publié: US 201361871269 P | US201414469306 | 26.08.2014 Format original publié: US201414469306 | [2016/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015031464 | Date: | 05.03.2015 | Langue: | EN | [2015/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3039927 | Date: | 06.07.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3039927 | Date: | 17.03.2021 | Langue: | EN | [2021/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.03.2015 | Classification | IPC: | H04B7/0452, H04B7/26, H04L5/00, H04W74/04, H04W74/08, H04L1/00, H04W52/50, H04L12/927, H04W52/14, H04L12/911, // H04L1/16, H04L1/18, H04W28/24, H04W72/12 | [2020/18] | CPC: |
H04B7/0452 (EP,KR,RU,US);
H04B7/2621 (EP,RU,US);
H04W74/002 (EP,KR,US);
H04L47/12 (RU,US);
H04L1/0031 (EP,US);
H04L1/1621 (EP);
H04L1/1854 (EP,RU,US);
H04L1/1858 (US);
H04L1/1861 (US);
H04L47/24 (US);
H04L47/72 (EP,US);
H04L47/805 (EP,US);
H04L5/0005 (RU,US);
H04L5/0007 (EP,US);
H04L5/003 (US);
H04L5/0037 (EP,US);
H04L5/0053 (KR);
H04L5/0055 (EP,US);
H04N7/17309 (US);
H04W52/146 (EP,KR,RU,US);
H04W52/50 (EP,KR,US);
H04W72/0446 (KR,US);
H04W72/0453 (US);
H04W72/12 (US);
H04W72/21 (KR,US);
H04W72/23 (KR,US);
H04W74/006 (US);
H04W74/04 (KR,US);
H04W74/08 (RU,US);
H04W74/0816 (EP,KR);
H04W74/085 (KR,US);
H04W8/04 (US);
H04W84/12 (KR);
H04L1/0008 (US);
H04L1/1607 (EP,US);
H04L2001/0093 (EP,US);
H04L5/0044 (EP,US);
H04W28/06 (US);
H04W28/24 (US);
|
Précédent IPC [2016/27] | H04W72/04, H04W74/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR MEHRBENUTZER-UPLINK | [2016/27] | Anglais: | METHODS AND APPARATUS FOR MULTIPLE USER UPLINK | [2016/27] | Français: | PROCÉDÉS ET APPAREIL POUR UNE LIAISON MONTANTE À PLUSIEURS UTILISATEURS | [2016/27] | Entrée dans la phase régionale | 27.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 27.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/27] | 10.10.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.10.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 29.09.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2021 | Taxe de délivrance payée | 05.02.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.02.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21154176.8 / EP3833149 | Opposition(s) | 20.12.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 17.03.2021 | AT | 17.03.2021 | CY | 17.03.2021 | CZ | 17.03.2021 | DK | 17.03.2021 | EE | 17.03.2021 | HR | 17.03.2021 | LT | 17.03.2021 | LV | 17.03.2021 | MC | 17.03.2021 | MK | 17.03.2021 | MT | 17.03.2021 | PL | 17.03.2021 | RO | 17.03.2021 | RS | 17.03.2021 | SI | 17.03.2021 | SK | 17.03.2021 | SM | 17.03.2021 | BG | 17.06.2021 | GR | 18.06.2021 | IS | 17.07.2021 | PT | 19.07.2021 | IT | 27.08.2021 | LU | 27.08.2021 | BE | 31.08.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
MK | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IT | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IT | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IT | 27.08.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 27.08.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | HR | 17.03.2021 | |
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | HR | 17.03.2021 | |
BG | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | HR | 17.03.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US2011268094 (GONG MICHELLE X [US], et al); | [A]US2011268054 (ABRAHAM SANTOSH P [US], et al); | [A]US2012026928 (GONG MICHELLE X [US], et al); | [XI]US2012060075 (GONG MICHELLE X [US], et al) | Examen | EP2139165 |