EP3046735 - STATION DE TRAVAIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.06.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Demande réputée retirée | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KUKA Systems GmbH Blücherstraße 144 86165 Augsburg / DE | [2016/30] | Inventeur(s) | 01 /
HAMAN, Robert Kurt Schuhmacherstrasse 7 86165 Augsburg / DE | 02 /
ZUNKE, Richard Stettenstrasse 30 86150 Augsburg / DE | 03 /
KLUMPP, Willi Ulrichstrasse 21/2 73760 Ostfildern / DE | 04 /
ZÜRN, Michael Wengertstrasse 23 71065 Sindelfingen / DE | 05 /
KÜHNEMANN, Ralf Hochleite 2 81545 München / DE | 06 /
HONSBERG, Otmar Flurstrasse 1 82256 Fürstenfeldbruck / DE | 07 /
REICHENBACH, Matthias Gustav Mahlerstrasse 45 70193 Stuttgart / DE | 08 /
KLUMPP, Simon Novizenweg 6/1 73765 Neuhausen / DE | 09 /
DOMKE, Andreas Auwiesenstrasse 38 70565 Stuttgart / DE | 10 /
WIRTH, Konrad Schönblickstrasse 12 75233 Tiefenbronn / DE | 11 /
EBERDT, Christian Fuchswaldstrasse 104 70569 Stuttgart / DE | 12 /
STRAUSS, Kurt Unterestrasse 12 72218 Wildberg / DE | 13 /
GÜRTLER, Alexander Stockholmerstrasse 2 15754 Heidesee / DE | 14 /
NEUREITER, Reinhard Baaderstrasse 29 80469 München / DE | 15 /
RAU, Thomas Dachsteinweg 6 86420 Diedorf / DE | 16 /
STOCKSCHLÄDER, Julian Auf dem Kreuz 29 86152 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2016/30] | 01 /
HAMAN, Robert Kurt Schuhmacherstrasse 7 86165 Augsburg / DE | ||
02 /
ZUNKE, Richard Stettenstrasse 10 86150 Augsburg / DE | |||
03 /
KLUMPP, Willi Ulrichstrasse 21/2 73760 Ostfildern / DE | |||
04 /
ZÜRN, Michael Wengertstrasse 23 71065 Sindelfingen / DE | |||
05 /
KÜHNEMANN, Ralf Hochleite 2 81545 München / DE | |||
06 /
HONSBERG, Otmar Flurstrasse 1 82256 Fürstenfeldbruck / DE | |||
07 /
REICHENBACH, Matthias Gustav Mahlerstrasse 45 70193 Stuttgart / DE | |||
08 /
KLUMPP, Simon Novizenweg 6/1 73765 Neuhausen / DE | |||
09 /
DOMKE, Andreas Auwiesenstrasse 38 70565 Stuttgart / DE | |||
10 /
WIRTH, Konrad Schönblickstrasse 12 75233 Tiefenbronn / DE | |||
11 /
EBERDT, Christian Fuchswaldstrasse 104 70569 Stuttgart / DE | |||
12 /
STRAUSS, Kurt Unterestrasse 12 72218 Wildberg / DE | |||
13 /
GÜRTLER, Alexander Stockholmerstrasse 2 15754 Heidesee / DE | |||
14 /
NEUREITER, Reinhard Baaderstrasse 29 80469 München / DE | |||
15 /
RAU, Thomas Dachsteinweg 6 86420 Diedorf / DE | |||
16 /
STOCKSCHLÄDER, Julian Böhmeweg 51 89075 Ulm / DE | Mandataire(s) | Ernicke, Klaus Stefan, et al ERNICKE Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Beim Glaspalast 1 86153 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2016/30] | Ernicke, Klaus Stefan Patentanwälte Ernicke & Ernicke Schwibbogenplatz 2b 86153 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14781093.1 | 17.09.2014 | [2016/30] | WO2014EP69821 | Numéro de priorité, date | DE201320104264U | 18.09.2013 Format original publié: DE 202013104264 U | [2016/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015040071 | Date: | 26.03.2015 | Langue: | DE | [2015/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3046735 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 26.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.03.2015 | Classification | IPC: | B25J19/06, B25J9/16, F16P3/14 | [2016/30] | CPC: |
B25J19/06 (EP,US);
B25J9/1676 (EP,US);
F16P3/00 (EP,US);
F16P3/148 (EP,US);
G05B2219/40196 (EP,US);
G05B2219/40198 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/30] | Titre | Allemand: | ARBEITSSTATION | [2016/30] | Anglais: | WORKSTATION | [2016/30] | Français: | STATION DE TRAVAIL | [2016/30] | Entrée dans la phase régionale | 13.04.2016 | Taxe nationale de base payée | 13.04.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.04.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.04.2016 | Requête en examen déposée [2016/30] | 30.11.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.01.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/31] | 27.01.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2019 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]US2010191372 (NIHEI RYO [JP], et al) [X] 1,7,9-13,18-20,22 * paragraphs [0044] , [0047] - [0049] - [0051] , [0055] , [0056] , [0073] * * figures 1,2A,2B,6 * [Y] 2-5,8,14-17,21 [I] 6; | [Y]WO2007085330 (ABB AB [SE], et al) [Y] 2,8,14-17,21 * page 12, lines 7-23 * * figure 3 *; | [Y]DE202012101121U (KUKA SYSTEMS GMBH [DE]) [Y] 3-5 * paragraphs [0023] , [0048] * * figure 1 * | par le demandeur | DE102007063099 | DE102007014023 | DE102007028758 | DE102007059481 | DE102005027522 |