EP3027092 - MACHINE DE PRÉPARATION DE BOISSONS CHAUDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.09.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arçelik Anonim Sirketi Sutluce Karaagac Caddesi No: 2/6 Beyoglu 34445 Istanbul / TR | [2019/27] |
Précédent [2016/23] | Pour tous les Etats désignés Arçelik Anonim Sirketi E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | Inventeur(s) | 01 /
AKGUL, Ozkan E5 Ankara Asfalt Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | 02 /
HATIPOGLU, Oner E5 Ankara Asfalt Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | 03 /
OCAK, Mehmet, Salih E5 Ankara Asfalt Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | 04 /
YUCE, Ahmet, Ihsan E5 Ankara Asfalt Uzeri Tuzla 34950 Istanbul / TR | [2016/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14814706.9 | 31.07.2014 | [2016/23] | WO2014TR00297 | Numéro de priorité, date | TR20130009437 | 02.08.2013 Format original publié: TR 201309437 | [2016/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2015016801 | Date: | 05.02.2015 | Langue: | EN | [2015/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3027092 | Date: | 08.06.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.02.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3027092 | Date: | 06.11.2019 | Langue: | EN | [2019/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.04.2015 | Classification | IPC: | A47J31/10, A47J31/56 | [2016/23] | CPC: |
A47J31/10 (EP);
A47J31/56 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MASCHINE ZUR ZUBEREITUNG HEISSER GETRÄNKE | [2016/23] | Anglais: | A HOT BEVERAGE PREPARATION MACHINE | [2016/23] | Français: | MACHINE DE PRÉPARATION DE BOISSONS CHAUDES | [2016/23] | Entrée dans la phase régionale | 14.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 14.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/23] | 07.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.08.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.2019 | Taxe de délivrance payée | 30.09.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.09.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.07.2014 | AL | 06.11.2019 | AT | 06.11.2019 | CY | 06.11.2019 | CZ | 06.11.2019 | DK | 06.11.2019 | EE | 06.11.2019 | ES | 06.11.2019 | FI | 06.11.2019 | HR | 06.11.2019 | IT | 06.11.2019 | LT | 06.11.2019 | LV | 06.11.2019 | MC | 06.11.2019 | MK | 06.11.2019 | MT | 06.11.2019 | NL | 06.11.2019 | PL | 06.11.2019 | RO | 06.11.2019 | RS | 06.11.2019 | SE | 06.11.2019 | SI | 06.11.2019 | SK | 06.11.2019 | SM | 06.11.2019 | BG | 06.02.2020 | NO | 06.02.2020 | GR | 07.02.2020 | IS | 06.03.2020 | PT | 06.03.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | FR | 31.07.2020 | GB | 31.07.2020 | IE | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | LU | 31.07.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 31.07.2014 | |
AL | 06.11.2019 | ||
AT | 06.11.2019 | ||
CY | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
MT | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
GB | 31.07.2020 | ||
IE | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
LU | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
GB | 31.07.2020 | ||
IE | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
LU | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
GB | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
LU | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
GB | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
LU | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
LU | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 06.11.2019 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 06.11.2019 | |
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 06.11.2019 | |
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 06.11.2019 | |
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RS | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | FI | 06.11.2019 | |
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 06.11.2019 | |
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 06.11.2019 | |
LT | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 06.02.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5862738 (WARNE THOMAS I [CA]) [Y] 1-4 * the whole document *; | [Y]US2004226452 (LYALL LUCIAN H [US]) [Y] 1-4* the whole document *; | [Y]EP2005865 (LEE WEN-CHING [TW]) [Y] 1-4 * figure 1 * | par le demandeur | DE19857165 | WO2004008922 |