EP3069497 - MÉCANISMES PERMETTANT D'ACHEMINER DES NOTIFICATIONS IOT CONFORMÉMENT À LA DÉTECTION D'ACTIVITÉ ET/OU DE PROXIMITÉ D'UN UTILISATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.08.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, HU, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2016/38] | Inventeur(s) | 01 /
SHARMA, Sandeep 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
GUPTA, Binita 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
SHUMAN, Mohammed Ataur Rahman 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
GOEL, Amit 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
AGGARWAL, Ashutosh 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2016/38] | Mandataire(s) | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2018/40] | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2016/38] | Dunlop, Hugh Christopher, et al RGC Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14820962.0 | 13.11.2014 | [2016/38] | WO2014US65547 | Numéro de priorité, date | US201361904355P | 14.11.2013 Format original publié: US 201361904355 P | US201414539076 | 12.11.2014 Format original publié: US201414539076 | [2016/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015073722 | Date: | 21.05.2015 | Langue: | EN | [2015/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3069497 | Date: | 21.09.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.05.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3069497 | Date: | 03.10.2018 | Langue: | EN | [2018/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.05.2015 | Classification | IPC: | H04L29/06, H04L29/08, H04W4/021, H04W4/70, H04W4/90 | [2018/18] | CPC: |
H04W4/021 (EP,KR,US);
H04L67/535 (EP,KR,US);
H04L65/403 (KR,US);
H04L67/55 (EP,KR,US);
H04W4/70 (EP,KR,US);
H04W4/90 (EP,KR,US)
|
Précédent IPC [2016/38] | H04L29/08, H04W4/00, H04W4/02, H04W4/22 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/38] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MECHANISMEN ZUM ROUTEN VON IOT-BENACHRICHTIGUNGEN JE NACH BENUTZERAKTIVITÄT UND/ODER NÄHERUNGSERKENNUNG | [2016/38] | Anglais: | MECHANISMS TO ROUTE IOT NOTIFICATIONS ACCORDING TO USER ACTIVITY AND/OR PROXIMITY DETECTION | [2016/38] | Français: | MÉCANISMES PERMETTANT D'ACHEMINER DES NOTIFICATIONS IOT CONFORMÉMENT À LA DÉTECTION D'ACTIVITÉ ET/OU DE PROXIMITÉ D'UN UTILISATEUR | [2016/38] | Entrée dans la phase régionale | 07.04.2016 | Taxe nationale de base payée | 07.04.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.04.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.09.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.04.2016 | Requête en examen déposée [2016/38] | 12.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 23.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.11.2014 | AL | 03.10.2018 | AT | 03.10.2018 | CY | 03.10.2018 | CZ | 03.10.2018 | DK | 03.10.2018 | EE | 03.10.2018 | ES | 03.10.2018 | FI | 03.10.2018 | HR | 03.10.2018 | IT | 03.10.2018 | LT | 03.10.2018 | LV | 03.10.2018 | MC | 03.10.2018 | MK | 03.10.2018 | NL | 03.10.2018 | PL | 03.10.2018 | RO | 03.10.2018 | RS | 03.10.2018 | SE | 03.10.2018 | SI | 03.10.2018 | SK | 03.10.2018 | SM | 03.10.2018 | TR | 03.10.2018 | IE | 13.11.2018 | LU | 13.11.2018 | MT | 13.11.2018 | BE | 30.11.2018 | CH | 30.11.2018 | LI | 30.11.2018 | BG | 03.01.2019 | NO | 03.01.2019 | GR | 04.01.2019 | IS | 03.02.2019 | PT | 03.02.2019 | [2020/31] |
Précédent [2020/17] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
TR | 03.10.2018 | ||
IE | 13.11.2018 | ||
LU | 13.11.2018 | ||
MT | 13.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 13.11.2018 | ||
LU | 13.11.2018 | ||
MT | 13.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 13.11.2018 | ||
LU | 13.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 13.11.2018 | ||
LU | 13.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
LU | 13.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
LU | 13.11.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
LU | 13.11.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | CZ | 03.10.2018 | |
FI | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 03.10.2018 | |
LT | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 03.10.2018 | |
NL | 03.10.2018 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
Précédent [2019/17] | NL | 03.10.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2012079092 (WOXBLOM MIKAEL [SE], et al) [X] 1-30 * paragraphs [0079] - [0106]; figure 14 *; | [A]EP2574026 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [A] 1-30* paragraphs [0026] - [0045] *; | [X]US2013222133 (SCHULTZ PAUL T [US], et al) [X] 1-30 * paragraphs [0037] , [0 63] - [0076] * |