EP3031570 - FLUX DE SOUDAGE À L'ARC SOUS FLUX EN POUDRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.01.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-8585 / JP | [2016/24] | Inventeur(s) | 01 /
KANO, Satoru c/o Fujisawa Plant in Kobe Steel, Ltd. 100-1, Miyamae Fujisawa-shi, Kanagawa 251-8551 / JP | 02 /
OTA, Makoto c/o Fujisawa Plant in Kobe Steel, Ltd. 100-1, Miyamae Fujisawa-shi, Kanagawa 251-8551 / JP | [2016/24] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2016/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14834620.8 | 27.05.2014 | [2016/24] | WO2014JP64012 | Numéro de priorité, date | JP20130162116 | 05.08.2013 Format original publié: JP 2013162116 | [2016/24] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015019684 | Date: | 12.02.2015 | Langue: | JA | [2015/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3031570 | Date: | 15.06.2016 | Langue: | EN | [2016/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3031570 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.02.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.04.2017 | Classification | IPC: | B23K35/362, B23K35/30, C22C38/00, C22C38/04, B23K9/18, B23K35/36, B23K35/02 | [2017/19] | CPC: |
B23K35/362 (EP,US);
B23K35/0244 (EP,US);
B23K35/0255 (EP,US);
B23K35/30 (EP,US);
B23K35/3602 (EP,US);
B23K35/3605 (EP,US);
B23K35/3607 (EP,US);
B23K35/3608 (EP,US);
B23K35/361 (EP,US);
B23K9/186 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/24] | B23K35/362, B23K35/30, C22C38/00, C22C38/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLUSSMITTEL FÜR UNTERPULVERLICHTBOGENSCHWEISSEN | [2016/24] | Anglais: | FLUX FOR SUBMERGED ARC WELDING | [2016/24] | Français: | FLUX DE SOUDAGE À L'ARC SOUS FLUX EN POUDRE | [2016/24] | Entrée dans la phase régionale | 28.01.2016 | Traduction produite | 04.02.2016 | Taxe nationale de base payée | 04.02.2016 | Taxe de recherche payée | 04.02.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.02.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.02.2016 | Requête en examen déposée [2016/24] | 27.10.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.07.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 07.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 07.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.05.2014 | AL | 17.06.2020 | AT | 17.06.2020 | CY | 17.06.2020 | CZ | 17.06.2020 | DK | 17.06.2020 | EE | 17.06.2020 | ES | 17.06.2020 | FI | 17.06.2020 | HR | 17.06.2020 | IT | 17.06.2020 | LT | 17.06.2020 | LV | 17.06.2020 | MC | 17.06.2020 | MK | 17.06.2020 | MT | 17.06.2020 | PL | 17.06.2020 | RO | 17.06.2020 | RS | 17.06.2020 | SE | 17.06.2020 | SI | 17.06.2020 | SK | 17.06.2020 | SM | 17.06.2020 | BG | 17.09.2020 | NO | 17.09.2020 | GR | 18.09.2020 | IS | 17.10.2020 | PT | 19.10.2020 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 27.05.2014 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 27.05.2014 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 27.05.2014 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/21] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
ES | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 17.06.2020 | |
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 17.06.2020 | |
NO | 17.09.2020 | Citations: | Recherche | [A]US4361449 (MORE ANTON) [A] 1-4 * column 1, lines 1-64 ** column 3, line 55 - column 4, line 24 *; | [XI]US2007051702 (JAMES MATTHEW J [US], et al) [X] 1-3 * paragraphs [0012] , [0013] , [0028] , [0031] * [I] 4; | [XI]AU2006225236 (KISWEL LTD) [X] 1,3,4 * page 4, lines 1-9 * * page 6, line 16 - page 7, line 5 * * page 13, line 23 - page 14, line 5 * * table 1 * [I] 2 | Recherche internationale | [Y]JPS62240195 (NIPPON STEEL CORP); | [Y]JPS6376793 (NIPPON STEEL CORP); | [Y]JPH02280996 (KOBE STEEL LTD); | [A]JPH0999392 (KAWASAKI STEEL CO); | [Y]JPH09155588 (KAWASAKI STEEL CO) | par le demandeur | JPS4970839 | JPS5187444 | JPS5395144 | JPS6268695 | JPH0999392 |