EP3048747 - PROCÉDÉ DE LOCALISATION BASÉ SUR UNE SOURCE DE LUMIÈRE VISIBLE, TERMINAL MOBILE ET CONTRÔLEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.02.2020 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2016/30] | Inventeur(s) | 01 /
DONG, Xiaowen Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHAO, Junfeng Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
YANG, Wei Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2016/30] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/30] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14845522.3 | 12.09.2014 | [2016/30] | WO2014CN86345 | Numéro de priorité, date | CN201310430976 | 18.09.2013 Format original publié: CN201310430976 | [2016/30] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015039581 | Date: | 26.03.2015 | Langue: | ZH | [2015/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3048747 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | EN | [2016/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3048747 | Date: | 17.04.2019 | Langue: | EN | [2019/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 26.03.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.2016 | Classification | IPC: | H04B10/116, G01S11/12 | [2016/37] | CPC: |
H04B10/116 (EP,US);
G01S11/12 (US)
|
Précédent IPC [2016/30] | H04B10/116 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POSITIONIERUNGSVERFAHREN AUF DER BASIS EINER SICHTBAREN LICHTQUELLE, MOBILES ENDGERÄT UND STEUERUNG | [2016/30] | Anglais: | POSITIONING METHOD BASED ON VISIBLE LIGHT SOURCE, MOBILE TERMINAL AND CONTROLLER | [2016/30] | Français: | PROCÉDÉ DE LOCALISATION BASÉ SUR UNE SOURCE DE LUMIÈRE VISIBLE, TERMINAL MOBILE ET CONTRÔLEUR | [2016/30] | Entrée dans la phase régionale | 17.03.2016 | Traduction produite | 17.03.2016 | Taxe nationale de base payée | 17.03.2016 | Taxe de recherche payée | 17.03.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.03.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/30] | 23.02.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.11.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.03.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.09.2014 | AL | 17.04.2019 | AT | 17.04.2019 | CY | 17.04.2019 | CZ | 17.04.2019 | DK | 17.04.2019 | EE | 17.04.2019 | ES | 17.04.2019 | FI | 17.04.2019 | HR | 17.04.2019 | IT | 17.04.2019 | LT | 17.04.2019 | LV | 17.04.2019 | MC | 17.04.2019 | MK | 17.04.2019 | MT | 17.04.2019 | NL | 17.04.2019 | PL | 17.04.2019 | RO | 17.04.2019 | RS | 17.04.2019 | SE | 17.04.2019 | SI | 17.04.2019 | SK | 17.04.2019 | SM | 17.04.2019 | TR | 17.04.2019 | BG | 17.07.2019 | NO | 17.07.2019 | GR | 18.07.2019 | IS | 17.08.2019 | PT | 17.08.2019 | IE | 12.09.2019 | LU | 12.09.2019 | BE | 30.09.2019 | CH | 30.09.2019 | LI | 30.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 12.09.2014 | |
AL | 17.04.2019 | ||
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
MT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 12.09.2019 | ||
LU | 12.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 12.09.2014 | |
AL | 17.04.2019 | ||
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 12.09.2019 | ||
LU | 12.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 12.09.2019 | ||
LU | 12.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 12.09.2019 | ||
LU | 12.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 12.09.2019 | ||
LU | 12.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
LU | 12.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
Précédent [2019/44] | NL | 17.04.2019 | Citations: | Recherche | [Y]US2009171571 (SON JAE-SEUNG [KR], et al) [Y] 2,10 * page 2, paragraph 24 - paragraph 31; figures 1-3,15 * * page 7, paragraph 124 *; | [XA]US2009284366 (HAARTSEN JACOBUS C [NL], et al) [X] 5-7,12-14 * page 1, paragraph 8 - paragraph 10 * * page 2, paragraph 22 - page 4, paragraph 43; figures 1-6 * [A] 8,15; | [Y]US2011010090 (BAE TAE-HAN [KR], et al) [Y] 5,12 * page 2, paragraph 25 - page 3, paragraph 32; figures 2,4,5,6 * * page 3, paragraph 41 - page 4, paragraph 46 *; | [A]EP2498550 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-4,9-11 * column 6, paragraph 29 - column 8, paragraph 35; figures 1-7 *; | [Y]US2012281986 (LEEB STEVEN B [US], et al) [Y] 5,12* page 4, paragraph 37; figure 2 *; | [XAYI]US2013163994 (IIZUKA NOBUO [JP], et al) [X] 1,9 * page 3, paragraph 44 - page 7, paragraph 194; figures 1-4,5 * [A] 4 [Y] 2,10 [I] 3,11 | Recherche internationale | [A]CN101358846 (TOSHIBA KK [JP]); | [X]CN201571090U (ZTE CORP); | [A]CN103067856 (KONKA GROUP CO LTD) |