Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP3119067

EP3119067 - SYSTÈME CLIENT-SERVEUR POUR DES SERVICES DE RÉSEAU ET APPLICATIONS POUR DES TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  12.05.2017
Base de données mise à jour au 22.01.2018
PrécédentLa demande a été publiée
Statut actualisé le  16.12.2016
Dernier événement   Tooltip28.07.2017Modification par le demandeur 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2017/03]
Inventeur(s)01 / Staykoff, Constantin
c/o Opencode Systems O.O.D.
J.K. Hippodruma
Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
 [2017/03]
Numéro de la demande, date de dépôt15003603.603.03.2016
[2017/03]
Numéro de priorité, dateUS20151459212408.01.2015         Format original publié: US201514592124
[2017/03]
Demande déposée antérieurement, dateUS20141459212408.01.2014
[2017/03]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP3119067
Date:18.01.2017
Langue:EN
[2017/03]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP20.12.2016
ClassificationInternationale:H04M3/42, H04M7/00, H04L29/08
[2017/03]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/24]
Précédent [2017/03]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Etats autorisant l'extensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
État(s) autorisant la validationMAPas encore payé
MDPas encore payé
TitreAllemand:CLIENT-SERVER-SYSTEM FÜR NETZWERKDIENSTE UND ANWENDUNGEN FÜR MOBILTELEKOMMUNIKATIONSENDGERÄTE[2017/03]
Anglais:CLIENT-SERVER SYSTEM FOR NETWORK SERVICES AND APPLICATIONS FOR MOBILE TELECOMMUNICATIONS TERMINALS[2017/03]
Français:SYSTÈME CLIENT-SERVEUR POUR DES SERVICES DE RÉSEAU ET APPLICATIONS POUR DES TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES[2017/03]
Procédure dexamen17.12.2015Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
05.05.2017Requête en examen déposée  [2017/24]
10.07.2017Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
Requête en restitutio in integrum:03.03.2016Date de la requête
27.10.2016Requête accordée
Citations:Recherche[I]US2012099571  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [I] 1-18 * abstract * * figure 1 * * paragraph [0002] - paragraph [0003] * * paragraph [0009] - paragraph [0012] * * paragraph [0024] * * paragraph [0032] - paragraph [0043] * * paragraph [0054] - paragraph [0060] * * paragraph [0123] - paragraph [0146] *;
 [I]US2012089674  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [I] 1-18 * abstract * * figures 1-5 * * paragraph [0001] - paragraph [0004] * * paragraph [0027] - paragraph [0034] *;
 [A]  - ANONYMOUS, "Redefining over-the-phone customer service", INTERNET CITATION, (20080331), pages 1 - 8, URL: http://www.voiceobjects.com/files/en/voiceobjects_7_product_brief_en.pdf, (20090511), XP002528244 [A] 1-18 * the whole document *