EP3070479 - SUPPORT DE TRANSPORT, SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE MARCHANDISES DE LABORATOIRE ET SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE LABORATOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour :DE
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Straße 116 68305 Mannheim / DE | Pour :AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstraße 124 4070 Basel / CH | [2016/38] | Inventeur(s) | 01 /
Baer, Jonathan Burckhardtstraße 71 70374 Stuttgart / DE | [2016/38] | Mandataire(s) | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB Kronenstraße 30 70174 Stuttgart / DE | [2016/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15159299.5 | 16.03.2015 | [2016/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3070479 | Date: | 21.09.2016 | Langue: | EN | [2016/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3070479 | Date: | 03.07.2019 | Langue: | EN | [2019/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.09.2015 | Classification | IPC: | G01N35/04, B65G54/02 | [2016/38] | CPC: |
G01N35/04 (EP,US);
B65G54/02 (CN,US);
B65G43/00 (US);
G01N35/00871 (US);
G01N2035/046 (US);
G01N2035/0477 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/17] |
Précédent [2016/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TRANSPORTTRÄGER, LABORFRACHTVERTEILUNGSSYSTEM UND LABORAUTOMATISIERUNGSSYSTEM | [2016/38] | Anglais: | TRANSPORT CARRIER, LABORATORY CARGO DISTRIBUTION SYSTEM AND LABORATORY AUTOMATION SYSTEM | [2019/03] | Français: | SUPPORT DE TRANSPORT, SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE MARCHANDISES DE LABORATOIRE ET SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE LABORATOIRE | [2016/38] |
Précédent [2016/38] | Transport carrier, laboratory cargo distribution system and laboratory automation system | Procédure d'examen | 16.03.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.03.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/17] | 21.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.04.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 26.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 26.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.05.2019 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 23.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.03.2015 | AL | 03.07.2019 | AT | 03.07.2019 | CY | 03.07.2019 | CZ | 03.07.2019 | DK | 03.07.2019 | EE | 03.07.2019 | ES | 03.07.2019 | FI | 03.07.2019 | HR | 03.07.2019 | LT | 03.07.2019 | LV | 03.07.2019 | MC | 03.07.2019 | MK | 03.07.2019 | MT | 03.07.2019 | NL | 03.07.2019 | PL | 03.07.2019 | RO | 03.07.2019 | RS | 03.07.2019 | SE | 03.07.2019 | SI | 03.07.2019 | SK | 03.07.2019 | SM | 03.07.2019 | TR | 03.07.2019 | BG | 03.10.2019 | NO | 03.10.2019 | GR | 04.10.2019 | IS | 03.11.2019 | PT | 04.11.2019 | IE | 16.03.2020 | LU | 16.03.2020 | BE | 31.03.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 16.03.2015 | |
AL | 03.07.2019 | ||
AT | 03.07.2019 | ||
CY | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
MT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 16.03.2020 | ||
LU | 16.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 16.03.2020 | ||
LU | 16.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 16.03.2020 | ||
LU | 16.03.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 16.03.2020 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/09] | CZ | 03.07.2019 | |
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
NL | 03.07.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 03.07.2019 | |
NL | 03.07.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
Précédent [2020/07] | NL | 03.07.2019 | Citations: | Recherche | [A]US5295570 (GRECKSCH HANS [DE], et al) [A] 1-12 * figure 4 *; | [A]US6045319 (UCHIDA HIROSHI [JP], et al) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]EP2327646 (GLP SYSTEMS GMBH [DE]) [A] 1-12* figure 1; claim 1 *; | [A]US2013034410 (HEISE MICHAEL [DE], et al) [A] 1-12 * paragraphs [0024] - [0036] *; | [A]WO2013169778 (SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS [US], et al) [A] 1-12 * figure 1a *; | [A]US2014234065 (HEISE MICHAEL [DE], et al) [A] 1-12 * paragraphs [0056] - [0089]; figures 1-9 * | par le demandeur | WO2013064665 |