EP3032883 - DÉTECTION GÉOGRAPHIQUE DE TERMINAUX MOBILES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.09.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.03.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2020 | Demande réputée retirée | publié le 28.10.2020 [2020/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vodafone IP Licensing Limited The Connection Newbury Berkshire RG14 2FN / GB | [2016/24] | Inventeur(s) | 01 /
McQuaid, Gerald c/o Group Legal (Patents), Vodafone Group Services Limited, One Kingdom Street Paddington Central London, W2 6BY / GB | [2016/24] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2016/24] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 15196684.3 | 27.11.2015 | [2016/24] | Numéro de priorité, date | GB20140021815 | 08.12.2014 Format original publié: GB 201421815 | [2016/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3032883 | Date: | 15.06.2016 | Langue: | EN | [2016/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3032883 | Date: | 29.06.2016 | Langue: | EN | [2016/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.05.2016 | Classification | IPC: | H04W48/04, // H04W8/18, H04W12/08 | [2016/24] | CPC: |
H04W48/04 (EP,GB,US);
H04M15/58 (US);
H04W12/08 (EP,US);
H04W4/021 (EP,GB,US);
H04W8/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/05] |
Précédent [2016/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GEOGRAFISCHE DETEKTION VON MOBILEN ENDGERÄTEN | [2016/24] | Anglais: | GEOGRAPHICAL DETECTION OF MOBILE TERMINALS | [2016/24] | Français: | DÉTECTION GÉOGRAPHIQUE DE TERMINAUX MOBILES | [2016/24] | Procédure dexamen | 27.11.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/05] | 06.03.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.02.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/44] | 24.06.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2017 | 03   M06   Taxe payée le   13.02.2018 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2011081885 (SENNETT DEWAYNE A [US], et al) [A] 1-22 * abstract ** paragraphs [0014] , [0023] , [0017] *; | [YA]US2011183646 (KRAMARZ-VONKOHOUT GERHARD [DE], et al) [Y] 18,19 * abstract * * paragraphs [0003] , [0031] , [0070] * [A] 1-17,20-22; | [XY]US2011319010 (NELKENBAUM YOSSI [IL]) [X] 1-5,7-17,20-22 * abstract * * paragraphs [0003] - [0006] - [0010] , [0020] - [0023] - [0025] - [0029] - [0031] , [0039] - [0044] - [0049] - [0050] * [Y] 6,18,19; | [A]EP2677814 (ALCATEL LUCENT [FR]) [A] 1-22 * abstract * * paragraphs [0007] , [0011] , [0014] , [0015] , [0055] - [0056] *; | [YA]GB2507119 (IP ACCESS LTD [GB]) [Y] 6,18,19 * abstract * * page 5, line 1 - line 4; figure 1 * [A] 1-5,7-17,20-22 |