EP3186550 - LUMINAIRE À EXPÉRIENCE AMBIANTE HEAVY LIGHT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.06.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 04.06.2021 | Demande réputée retirée | publié le 07.07.2021 [2021/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Signify Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | [2019/11] |
Précédent [2018/50] | Pour tous les Etats désignés Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2017/27] | Pour tous les Etats désignés Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
BERGMAN, Anthonie Hendrik c/o High Tech Campus 45 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
SIEPEL, Anika, Nelleke c/o High Tech Campus 45 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
VAN DER ZWAAG, Marjolein Dimmie c/o High Tech Campus 45 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2017/35] |
Précédent [2017/27] | 01 /
BERGMAN, Anthonie Hendrik c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | ||
02 /
SIEPEL, Anika, Nelleke c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | |||
03 /
VAN DER ZWAAG, Marjolein Dimmie c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | Mandataire(s) | Verweij, Petronella Daniëlle Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2017/27] | Verweij, Petronella Daniëlle Philips Lighting B.V. Philips Lighting Intellectual Property High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 15750290.7 | 30.07.2015 | [2017/27] | WO2015EP67509 | Numéro de priorité, date | EP20140182484 | 27.08.2014 Format original publié: EP 14182484 | [2017/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016030123 | Date: | 03.03.2016 | Langue: | EN | [2016/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3186550 | Date: | 05.07.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.03.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.03.2016 | Classification | IPC: | F21V23/04, F21V33/00, F21S6/00, A63B23/18 | [2017/27] | CPC: |
F21V23/0492 (EP,US);
H05B47/10 (EP,CN,US);
A63B23/185 (US);
F21S6/004 (EP,US);
F21V33/008 (EP,US);
H05B45/20 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/27] | Titre | Allemand: | HEAVY-LIGHT-LEUCHTE MIT UMGEBUNGSERFAHRUNG | [2017/27] | Anglais: | HEAVY LIGHT, AMBIENT EXPERIENCE LUMINAIRE | [2017/27] | Français: | LUMINAIRE À EXPÉRIENCE AMBIANTE HEAVY LIGHT | [2017/27] | Entrée dans la phase régionale | 27.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 27.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/27] | 17.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/27] | 02.03.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2020 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]DE19653081 (RIXEN & KAUL GMBH [DE]) [Y] 4,8 * figure 3 *; | [AD]EP1110198 (WYNNE WILLSON GOTTELIER LTD [GB]) [AD] 1,13* claims 1,9,11,12,27 *; | [XYI]WO03008858 (MATHMOS LTD [GB], et al) [X] 1,2,7,13 * page 2, line 3 - line 11 * * page 2, line 26 - page 3, line 2 * * page 7, line 17 - line 22 * * page 11, line 14 - line 23 * * page 12, line 18 - page 13, line 2 * * figures 1-3,6 * [Y] 4,8 [I] 9-12; | [X]EP2407708 (HEUBL ISABEL [DE]) [X] 1,3,4,13 * paragraph [0039] * * paragraph [0041] - paragraph [0043] * * paragraph [0046] - paragraph [0047] * * figure - *; | [XI]US2013225037 (DELUZ PATRICK [US]) [X] 1-4,13 * figures 21A-21C,30 * * paragraph [0066] - paragraph [0069] * * paragraph [0079] * * paragraph [0082] * * paragraph [0108] - paragraph [0114] * [I] 7,9-12; | [XI]US2014210375 (NAUMANN CURTIS WILLIAM [US]) [X] 1-3,13,14 * paragraph [0017] - paragraph [0020] * * figure - * [I] 9-12 |