EP3194231 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF, SYSTÈME DE PROGRAMME D'ORDINATEUR ET PRODUIT DE PROGRAMME D'ORDINATEUR POUR AFFICHER DES FACTEURS D'INFLUENCE DE TRONÇONS DE PARCOURS SUR UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.09.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.06.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2017/30] | Inventeur(s) | 01 /
AUGST, Alexander Am Haag 3 80937 Muenchen / DE | [2017/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 15756863.5 | 14.08.2015 | [2017/30] | WO2015EP68737 | Numéro de priorité, date | DE201410218806 | 18.09.2014 Format original publié: DE102014218806 | [2017/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016041712 | Date: | 24.03.2016 | Langue: | DE | [2016/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3194231 | Date: | 26.07.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.03.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.03.2016 | Classification | IPC: | B60W50/00, B60W10/22, B60W50/14 | [2017/30] | CPC: |
B60W50/0097 (EP,US);
G01C21/3697 (EP,US);
B60K35/00 (EP);
B60K35/10 (EP);
B60W10/22 (EP,US);
B60W50/14 (EP,US);
B60K2360/141 (EP);
B60K2360/1438 (EP);
B60W2050/146 (EP,US);
B60W2552/30 (EP,US);
B60W2552/35 (EP,US);
B60W2556/30 (US);
B60W2556/35 (US);
B60W2556/45 (EP,US);
G01C21/3635 (US);
G01C21/365 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/30] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG, SYSTEM, COMPUTERPROGRAMM UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR ANZEIGE VON EINFLUSSFAKTOREN VON FAHRSTRECKENABSCHNITTEN AUF EIN FAHRZEUG | [2017/30] | Anglais: | METHOD, DEVICE, SYSTEM, COMPUTER PROGRAM, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR DISPLAYING DRIVING ROUTE SECTION FACTORS INFLUENCING A VEHICLE | [2017/30] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF, SYSTÈME DE PROGRAMME D'ORDINATEUR ET PRODUIT DE PROGRAMME D'ORDINATEUR POUR AFFICHER DES FACTEURS D'INFLUENCE DE TRONÇONS DE PARCOURS SUR UN VÉHICULE | [2017/30] | Entrée dans la phase régionale | 23.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 23.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.03.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/30] | 23.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.09.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) divisionnaire(s) | EP17162728.4 / EP3260346 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2009164063 (PICCININI SANDRO [IT], et al) [I] 1-27 * paragraph [0012] - paragraph [0029]; figures 1-5 *; | [I]US2012203428 (CHOI DAVE [JP], et al) [I] 1-27 * paragraph [0019] - paragraph [0042]; figures 1-3C *; | [XI]GB2492896 (LAND ROVER UK LTD [GB]) [X] 1-4,9,12-20,22-24,26,27 * page 2, line 25 - page 19, line 5; figures 1,2 * [I] 5-8,10,11,21,25; | [XI]GB2494528 (LAND ROVER UK LTD [GB]) [X] 1-8,12,15-17,21-24,26,27 * page 2, line 6 - page 13, line 33; figures 1-7 * [I] 9-11,13,14,18-20,25; | [XI]DE102012017932 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-3,7-12,15,17-19,22-24,26,27 * paragraph [0018] - paragraph [0043]; figures 1-7 * [I] 4-6,13,14,16,20,21,25; | [I]DE102012017118 (GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC [US]) [I] 1-27* paragraph [0006] - paragraph [0055]; figure 1 *; | [XI]WO2014108556 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-6,9,10,12,15-20,22-24,26,27 * page 3, line 4 - page 18, line 3; figures 1-7 * [I] 7,8,11,13,14,21,25 |