EP3202240 - PRODUIT TEXTILE INTELLIGENT ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.01.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 30.10.2024 [2024/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IMEC vzw Kapeldreef 75 3001 Leuven / BE | Pour tous les Etats désignés Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent / BE | [2024/21] |
Précédent [2017/32] | Pour tous les Etats désignés IMEC vzw Kapeldreef 75 3001 Leuven / BE | ||
Pour tous les Etats désignés Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Gent / BE | Inventeur(s) | 01 /
VAN KEYMEULEN, Bjorn c/o IMEC Patent Department Kapeldreef 75 B-3001 Leuven / BE | [2024/16] |
Précédent [2017/32] | 01 /
VAN KEYMEULEN, Bjorn MEC Patent Department Kapeldreef 75 B-3001 Leuven / BE | Mandataire(s) | Gevers Patents De Kleetlaan 7A 1831 Diegem / BE | [2024/16] |
Précédent [2017/32] | Gevers Patents Intellectual Property House Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15763612.7 | 17.09.2015 | [2017/32] | WO2015EP71295 | Numéro de priorité, date | EP20140186909 | 29.09.2014 Format original publié: EP 14186909 | [2017/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016050525 | Date: | 07.04.2016 | Langue: | EN | [2016/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3202240 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3202240 | Date: | 17.04.2024 | Langue: | EN | [2024/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.04.2016 | Classification | IPC: | H05K3/28, H05K1/03 | [2017/32] | CPC: |
H05K1/038 (EP,US);
H05K1/0283 (US);
H05K1/111 (US);
H05K1/181 (US);
H05K3/284 (EP,US);
H05K3/32 (US);
H05K2201/0133 (EP,US);
H05K2201/0281 (EP,US);
H05K2201/10977 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INTELLIGENTES TEXTILPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2017/32] | Anglais: | SMART TEXTILE PRODUCT AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME | [2017/32] | Français: | PRODUIT TEXTILE INTELLIGENT ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2017/32] | Entrée dans la phase régionale | 06.03.2017 | Taxe nationale de base payée | 06.03.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.03.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.03.2017 | Requête en examen déposée [2017/32] | 06.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.10.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.05.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.09.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.01.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.03.2024 | Taxe de délivrance payée | 12.03.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.03.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 17.04.2024 | [2024/44] | Cité dans | Recherche internationale | [XI]GB2396252 (LEFTLY STEVEN [GB], et al) [X] 1-4,6,7,9,13 * the whole document * [I] 5,8,10-12,14-25; | [XI]US2005029680 (JUNG STEFAN [DE], et al) [X] 1-6,8,13 * paragraphs [0038] , [0 41] - [0043] - [0 45]; figures 4, 6 * [I] 7,9,14-25; | [A]US2006035554 (GLASER RUPERT H J [DE], et al) [A] 1-25* paragraphs [0063] - [0069]; figure 1 * |