EP3207551 - RÉSERVOIR POUR ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.11.2021 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.08.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.06.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.07.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 23.06.2023 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 26.07.2023 [2023/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Power Grids Switzerland AG Bruggerstrasse 72 5400 Baden / CH | [2020/31] |
Précédent [2020/28] | Pour tous les Etats désignés ABB Schweiz AG Bruggerstrasse 66 5400 Baden / CH | ||
Précédent [2017/34] | Pour tous les Etats désignés ABB Schweiz AG Brown Boveri Strasse 6 5400 Baden / CH | Inventeur(s) | 01 /
BRODEUR, Samuel 1960 McIntosh Saint-Bruno-de-Montarville, Québec J3V 6N1 / CA | [2017/34] | Mandataire(s) | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Postfach 20 07 34 80007 München / DE | [2021/01] |
Précédent [2017/34] | Fiorentino, Luca Gregorj S.r.l. Intellectual Property Via L. Muratori, 13 b 20135 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 15781343.7 | 14.10.2015 | [2017/34] | WO2015EP73815 | Numéro de priorité, date | US201414515150 | 15.10.2014 Format original publié: US201414515150 | [2017/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016059128 | Date: | 21.04.2016 | Langue: | EN | [2016/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3207551 | Date: | 23.08.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.04.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3207551 | Date: | 06.01.2021 | Langue: | EN | [2021/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.04.2016 | Classification | IPC: | H01F27/02 | [2017/34] | CPC: |
H01F27/02 (EP,KR,US);
H01F27/14 (KR);
B65D25/20 (US);
B65D85/70 (US);
H01F27/008 (US);
H01F27/025 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEHÄLTER FÜR ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG | [2017/34] | Anglais: | TANK FOR ELECTRICAL EQUIPMENT | [2017/34] | Français: | RÉSERVOIR POUR ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE | [2017/34] | Entrée dans la phase régionale | 12.05.2017 | Taxe nationale de base payée | 12.05.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.05.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.05.2017 | Requête en examen déposée [2017/34] | 12.05.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.07.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.11.2020 | Taxe de délivrance payée | 30.11.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.11.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2017 | 03   M06   Taxe payée le   10.04.2018 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.10.2015 | AL | 06.01.2021 | CY | 06.01.2021 | CZ | 06.01.2021 | EE | 06.01.2021 | FI | 06.01.2021 | HR | 06.01.2021 | LT | 06.01.2021 | LV | 06.01.2021 | MC | 06.01.2021 | RO | 06.01.2021 | RS | 06.01.2021 | SE | 06.01.2021 | SI | 06.01.2021 | SK | 06.01.2021 | SM | 06.01.2021 | BG | 06.04.2021 | NO | 06.04.2021 | GR | 07.04.2021 | IS | 06.05.2021 | PT | 06.05.2021 | [2023/30] |
Précédent [2023/28] | HU | 14.10.2015 | |
AL | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | CZ | 06.01.2021 | |
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | CZ | 06.01.2021 | |
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 06.01.2021 | |
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US1722149 (JOHANNES KUBLER) [A] 1,4,12,14 * page 1, lines 3 - 10 and 30 - 38 * * figures 1, 2 *; | [XI]US3270305 (ANDREW GLASSANOS) [X] 12,14 * column 1, lines 9 - 24 * * column 2, lines 41 - 45 and 54 - 60 * * column 3, lines 40 - 43 and 53 - 63 * * column 4, lines 5 - 10 * * pages 1, 2 * [I] 1,4,11; | [XAI]US4024978 (KIUCHI TADASHI, et al) [X] 1,3,6,7,10-13,16 * column 1, lines 6 - 48, 45 * * column 3, lines 47 - 62 * * column 6, lines 40 - 53 * * figures 6, 7 * [A] 8,9,15,17 [I] 2,4,5,14,18-20; | [XI]GB2050069 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) [X] 12-14 * page 1, lines 6 - 13, 22 - 29, 48 - 61 and 90 - 103 * * page 2, line 124 - page 3, line 12 * * figures 1-16 * [I] 1,3,4; | [A]EP0074521 (TRANSFORMATOREN UNION AG [DE]) [A] 1,3,4,10,12-14 * page 1, lines 7 - 10 and 20 - 28 * * page 2, lines 1 - 22 * * page 3, line 30 - page 4, line 3 * * figure 1 *; | [A]US4453197 (BURRAGE LAWRENCE M [US]) [A] 12-16 * column 1, lines 5 - 14 * * column 7, lines 3 - 11 * * column 8, lines 25 - 37 * * column 11, lines 2 - 32 * * figure 6 *; | [A]JPS59150409 (TOSHIBA KK) [A] 1,3,4,10,12-14 * abstract *; | [XI]US4492314 (AVERY RANDALL N [US]) [X] 1,3,6,11,12,14 * column 1, lines 7 - 11 * * column 2, lines 10 - 19, 31 - 42, 51 - 54 and 60 - 63 * * claims 6, 10 * * figures 1 - 4 * [I] 4,5,10,13; | [A]US6050329 (DURIAN STEWART WILLIAM [US], et al) [A] 1,20 * column 1, lines 8 - 20 * * column 4, line 52 - column 5, line 19 ** figure 1 *; | [XAI]US2013187739 (SULLIVAN ELIZABETH D [US], et al) [X] 1,3,7,12,13,16 * paragraphs [0001] , [ 0027] , [ 0028] , [ 0030] , [ 0031] , [ 0034] * [A] 8,9,15,17 [I] 2,4-6,10,11,18-20 |