EP3144947 - ENSEMBLE INTERRUPTEUR, PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ENSEMBLE INTERRUPTEUR, DISPOSITIF DE COMMANDE ET STATION DE BASE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.07.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.04.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.02.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [N/P] |
Précédent [2017/12] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co. Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
SHEN, Jian Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
DUAN, Fangqing Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2018/38] |
Précédent [2017/12] | 01 /
SHEN, Jian Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | ||
02 /
DUAN, Fangqing Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | Mandataire(s) | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/12] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15803723.4 | 03.06.2015 | [2017/12] | WO2015CN80723 | Numéro de priorité, date | CN201410249347 | 06.06.2014 Format original publié: CN201410249347 | [2017/12] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015184995 | Date: | 10.12.2015 | Langue: | ZH | [2015/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3144947 | Date: | 22.03.2017 | Langue: | EN | [2017/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3144947 | Date: | 19.09.2018 | Langue: | EN | [2018/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 10.12.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.2017 | Classification | IPC: | H01H3/00, H01Q3/36 | [2017/30] | CPC: |
H01Q3/36 (EP,US);
H01P1/12 (EP,US);
H01Q1/246 (EP,US);
H01Q21/06 (EP,US);
H01Q21/22 (US);
Y02P90/02 (EP,US)
|
Précédent IPC [2017/12] | H01H3/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHALTERANORDNUNG, SCHALTERANORDNUNGSTEUERUNGSVERFAHREN, STEUERGERÄT UND BASISSTATION | [2017/12] | Anglais: | SWITCH ASSEMBLY, SWITCH ASSEMBLY CONTROL METHOD, CONTROLLER AND BASE STATION | [2017/12] | Français: | ENSEMBLE INTERRUPTEUR, PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ENSEMBLE INTERRUPTEUR, DISPOSITIF DE COMMANDE ET STATION DE BASE | [2017/12] | Entrée dans la phase régionale | 13.12.2016 | Traduction produite | 13.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 13.12.2016 | Taxe de recherche payée | 13.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/12] | 13.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 27.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.06.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.06.2015 | AL | 19.09.2018 | AT | 19.09.2018 | CY | 19.09.2018 | CZ | 19.09.2018 | DK | 19.09.2018 | EE | 19.09.2018 | ES | 19.09.2018 | FI | 19.09.2018 | HR | 19.09.2018 | LT | 19.09.2018 | LV | 19.09.2018 | MC | 19.09.2018 | MK | 19.09.2018 | MT | 19.09.2018 | NL | 19.09.2018 | PL | 19.09.2018 | RO | 19.09.2018 | RS | 19.09.2018 | SE | 19.09.2018 | SI | 19.09.2018 | SK | 19.09.2018 | SM | 19.09.2018 | TR | 19.09.2018 | BG | 19.12.2018 | NO | 19.12.2018 | GR | 20.12.2018 | IS | 19.01.2019 | PT | 19.01.2019 | GB | 03.06.2019 | IE | 03.06.2019 | LU | 03.06.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 03.06.2015 | |
AL | 19.09.2018 | ||
AT | 19.09.2018 | ||
CY | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
MT | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
GB | 03.06.2019 | ||
IE | 03.06.2019 | ||
LU | 03.06.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 03.06.2015 | |
AL | 19.09.2018 | ||
AT | 19.09.2018 | ||
CY | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
GB | 03.06.2019 | ||
IE | 03.06.2019 | ||
LU | 03.06.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CY | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
GB | 03.06.2019 | ||
IE | 03.06.2019 | ||
LU | 03.06.2019 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
GB | 03.06.2019 | ||
IE | 03.06.2019 | ||
LU | 03.06.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
GB | 03.06.2019 | ||
IE | 03.06.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
IE | 03.06.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
ES | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Précédent [2019/20] | AL | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
NL | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 19.09.2018 | |
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 19.09.2018 | Citations: | Recherche | [A]US2009135074 (YANG CHING-SHUN [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0034] - paragraph [0035] * * figures 1, 2 *; | [A]WO2009102774 (AMPHENOL CORP [US], et al) [A] 1-15 * page 4, line 3 - line 12 * * page 6, line 27 - page 7, line 29 * * page 10, line 25 - line 31 * * figures 1, 4, 5, 8 *; | [A]US2012196545 (SCHMIDT GEORG [DE], et al) [A] 1-15* paragraph [0031] - paragraph [0032] * | Recherche internationale | [A]US4331853 (IRELAND ROBERT W) [A] 1-16* , the whole document *; | [A]CN1475021 (ABB AB [SE]) [A] 1-16 * , the whole document *; | [A]CN102386030 (WENZHOU KAIXIN ELECTRICAL CO LTD) [A] 1-16 * , description, paragraphs [0025]-[0035], and figures 1-6 *; | [PX]CN104090531 (XI AN HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD) [PX] 1-16 * , claims 1-16 * |