EP3168926 - LIGNES DE PROPAGATION DE BANDE ULTRALARGE EN TEMPS RÉEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.06.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.02.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Northrop Grumman Systems Corporation 2980 Fairview Park Drive Falls Church, VA 22042-4511 / US | [2017/20] | Inventeur(s) | 01 /
Lan, Xing 4612 Winthrop Avenue Huntington Beach, CA 92649 / US | 02 /
Kintis, Mark 1636 Vorhees Avenue Manhattan Beach, CA 90266 / US | 03 /
Hansen, Chad 4710 Sharynne Lane Torrance, CA 90505 / US | [2017/20] | Mandataire(s) | Schmidt, Steffen J. Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/20] | Schmidt, Steffen J. Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16002632.4 | 08.05.2012 | [2017/20] | Numéro de priorité, date | US201113103634 | 09.05.2011 Format original publié: US201113103634 | [2017/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3168926 | Date: | 17.05.2017 | Langue: | EN | [2017/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3168926 | Date: | 01.08.2018 | Langue: | EN | [2018/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.2017 | Classification | IPC: | H01P9/02 | [2017/20] | CPC: |
H01P9/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/20] | Titre | Allemand: | ECHTZEITVERZÖGERTE ULTRABREITBANDLEITUNGEN | [2017/20] | Anglais: | ULTRA WIDEBAND TRUE TIME DELAY LINES | [2017/20] | Français: | LIGNES DE PROPAGATION DE BANDE ULTRALARGE EN TEMPS RÉEL | [2017/20] | Procédure d'examen | 09.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/20] | 09.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.06.2018 | Taxe de délivrance payée | 15.06.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.06.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12720768.6 / EP2707925 | Opposition(s) | 03.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.05.2012 | AL | 01.08.2018 | AT | 01.08.2018 | CY | 01.08.2018 | CZ | 01.08.2018 | DK | 01.08.2018 | EE | 01.08.2018 | ES | 01.08.2018 | FI | 01.08.2018 | HR | 01.08.2018 | IT | 01.08.2018 | LT | 01.08.2018 | LV | 01.08.2018 | MC | 01.08.2018 | MK | 01.08.2018 | MT | 01.08.2018 | NL | 01.08.2018 | PL | 01.08.2018 | RO | 01.08.2018 | RS | 01.08.2018 | SE | 01.08.2018 | SI | 01.08.2018 | SK | 01.08.2018 | SM | 01.08.2018 | TR | 01.08.2018 | BG | 01.11.2018 | NO | 01.11.2018 | GR | 02.11.2018 | IS | 01.12.2018 | PT | 01.12.2018 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 08.05.2012 | |
AL | 01.08.2018 | ||
AT | 01.08.2018 | ||
CY | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
MT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 08.05.2012 | |
AL | 01.08.2018 | ||
AT | 01.08.2018 | ||
CY | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CY | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 01.08.2018 | Citations: | Recherche | [A]US2003128082 (MAZZOCHETTE JOSEPH [US]) [A] 1-4 * abstract * * paragraphs [0015] , [0016] , [0017] , [0024] , [0025] *; | [A]US2010258931 (YOSHIDA MASANORI [JP], et al) [A] 1-4 * abstract ** paragraphs [0085] - [0092]; figure 2 * |