EP3184697 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉGÉNÉRATION DE TERRAINS DE JEU EN GAZON SYNTHÉTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.04.2020 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.04.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.01.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 26.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DECO SPORT S.N.C. Via Guido Cane 40/3 12055 Diano d'Alba (CN) / IT | [2017/26] | Inventeur(s) | 01 /
Bussi, Alberto c/o Deco Sport S.N.C. VIA Guido Cane 40/3 I-12055 Diano D'Alba (CN) / IT | [2017/26] | Mandataire(s) | Garavelli, Paolo A.BRE.MAR. S.R.L. Consulenza in Proprietà Industriale Via Servais 27 10146 Torino / IT | [2017/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16002662.1 | 15.12.2016 | [2017/26] | Numéro de priorité, date | IT2015UB09485 | 24.12.2015 Format original publié: IT UB20159485 | [2017/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3184697 | Date: | 28.06.2017 | Langue: | EN | [2017/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3184697 | Date: | 05.06.2019 | Langue: | EN | [2019/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.05.2017 | Classification | IPC: | E01H1/08, E01C19/15, A01B45/00 | [2018/23] | CPC: |
E01H1/0809 (EP);
E01C19/15 (EP);
A01B45/00 (EP)
|
Précédent IPC [2017/26] | E01H1/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/06] |
Précédent [2017/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR REGENERIERUNG VON AUS SYNTHETISCHEM GRAS HERGESTELLTEN SPIELFELDERN | [2017/26] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR REGENERATING PLAYING FIELDS MADE OF SYNTHETIC GRASS | [2017/26] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉGÉNÉRATION DE TERRAINS DE JEU EN GAZON SYNTHÉTIQUE | [2017/26] | Procédure d'examen | 15.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/06] | 27.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.04.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 16.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.03.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2018 | 03   M06   Taxe payée le   23.01.2019 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.12.2016 | AL | 05.06.2019 | AT | 05.06.2019 | CY | 05.06.2019 | CZ | 05.06.2019 | DK | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | FI | 05.06.2019 | HR | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | MK | 05.06.2019 | MT | 05.06.2019 | NL | 05.06.2019 | PL | 05.06.2019 | RO | 05.06.2019 | RS | 05.06.2019 | SE | 05.06.2019 | SI | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | SM | 05.06.2019 | TR | 05.06.2019 | BG | 05.09.2019 | NO | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | IS | 05.10.2019 | PT | 07.10.2019 | IE | 15.12.2019 | LU | 15.12.2019 | BE | 31.12.2019 | CH | 31.12.2019 | LI | 31.12.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 15.12.2016 | |
AL | 05.06.2019 | ||
AT | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
MT | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
IE | 15.12.2019 | ||
LU | 15.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 15.12.2016 | |
AL | 05.06.2019 | ||
AT | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
IE | 15.12.2019 | ||
LU | 15.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
IE | 15.12.2019 | ||
LU | 15.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
IE | 15.12.2019 | ||
LU | 15.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
IE | 15.12.2019 | ||
LU | 15.12.2019 | ||
Précédent [2020/39] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 05.06.2019 | |
CZ | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 05.06.2019 | |
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | FI | 05.06.2019 | |
LT | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | Citations: | Recherche | [XI]WO9220272 (AIR FORCE LTD [GB]) [X] 1,3,11 * figures 1-5 * * the whole document * [I] 2,4-10,12,13; | [XI]WO9506781 (AIR FORCE LTD [GB], et al) [X] 1,3,4,11 * figures 1-8 * * the whole document * [I] 2,5-10,12,13; | [XI]GB2389037 (JAYES HAROLD [GB]) [X] 1-4,11 * figures 1-20 * * the whole document * [I] 5-10,12,13; | [XI]WO2015011326 (LIDER WASH LA RIOJA S L [ES]) [X] 3 * figures 1-4 * * the whole document *[I] 4-13 |