EP3040685 - SYSTÈMES DE NAVIGATION QUI AMÉLIORENT LA CONSCIENCE DE CONDUCTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 03.04.2021 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2021 | Rejet de la demande | publié le 05.05.2021 [2021/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INTEL Corporation 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052 / US | [2016/27] | Inventeur(s) | 01 /
Healey, Jennifer 2131 Luz Ave. San Jose, 95116 / US | 02 /
Zafiroglu, Alexandra c/o Intel Corporation P.O. Box M/S: RNB4-140 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, OR 95054 / US | 03 /
Rosario, Barbara 2388 Vine St. Berkeley, CA 94708 / US | [2016/27] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/27] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16152774.2 | 29.12.2011 | [2016/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3040685 | Date: | 06.07.2016 | Langue: | EN | [2016/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.06.2016 | Classification | IPC: | G01C21/36, G01C21/26, G01C21/00, G08G1/0969, B60W50/14, G08G1/0968, G08G1/0962, G08G1/0967 | [2016/27] | CPC: |
G08G1/0962 (EP,US);
G01C21/3453 (US);
G01C21/34 (US);
G01C21/3415 (US);
G01C21/3691 (EP,US);
G01C21/3697 (EP,US);
G01S19/42 (US);
G08G1/096716 (EP,US);
G08G1/096741 (EP,US);
G08G1/096775 (EP,US);
G08G1/096791 (EP,US);
G08G1/096827 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/27] | Titre | Allemand: | NAVIGATIONSSYSTEME MIT ERHÖHUNG DES FAHRERBEWUSSTSEINS | [2016/27] | Anglais: | NAVIGATION SYSTEMS THAT ENHANCE DRIVER AWARENESS | [2016/27] | Français: | SYSTÈMES DE NAVIGATION QUI AMÉLIORENT LA CONSCIENCE DE CONDUCTEUR | [2016/27] | Procédure dexamen | 26.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/27] | 28.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.10.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 13.10.2020 | 13.10.2020 | Date des procédures orales (annulées) | 22.12.2020 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/18] | 01.01.2021 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/18] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP11878590.6 / EP2798307 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2007038370 (CHANG CHIEN-YANG [TW]) [Y] 2,3* paragraphs [0027] , [0031] *; | [XY]US2010250111 (GUTIERREZ JUAN [US], et al) [X] 1,4,5 * paragraphs [0004] , [0033] - [0037]; figure 5 * [Y] 2,3 |