EP3124918 - SYSTÈME DE MESURE DE PUISSANCE, SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PUISSANCE DE CHARGE UTILISANT CELUI-CI ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.03.2019 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.04.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.03.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.06.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LSIS Co., Ltd. LS Tower 127, LS-ro Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14119 / KR | [2017/05] | Inventeur(s) | 01 /
PARK, Hun 40, LS-ro 116beon-gil Dongan-gu Anyang-si 14118 Gyeonggi-do / KR | 02 /
YU, Young-Gyu 40, LS-ro 116beon-gil Dongan-gu Anyang-si 14118 Gyeonggi-do / KR | [2017/05] | Mandataire(s) | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2017/05] | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16174413.1 | 14.06.2016 | [2017/05] | Numéro de priorité, date | KR20150106911 | 28.07.2015 Format original publié: KR 20150106911 | [2017/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3124918 | Date: | 01.02.2017 | Langue: | EN | [2017/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3124918 | Date: | 16.05.2018 | Langue: | EN | [2018/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.12.2016 | Classification | IPC: | G01D4/00 | [2017/05] | CPC: |
G01D4/002 (EP,US);
G01R21/00 (CN);
G01D4/004 (EP,US);
G05B23/0208 (US);
H02J13/00 (US);
H02J7/35 (US);
G01D2204/24 (EP);
G01D2204/35 (EP);
Y02B70/30 (EP,US);
Y02B70/34 (EP,US);
Y02B90/20 (EP,US);
Y02E10/56 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/29] |
Précédent [2017/05] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | LEISTUNGSMESSUNGSSYSTEM, LADELEISTUNGSÜBERWACHUNGSSYSTEM DAFÜR UND BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR | [2018/13] | Anglais: | POWER METERING SYSTEM, LOAD POWER MONITORING SYSTEM USING THE SAME AND OPERATION METHOD THEREOF | [2017/05] | Français: | SYSTÈME DE MESURE DE PUISSANCE, SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PUISSANCE DE CHARGE UTILISANT CELUI-CI ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2017/05] |
Précédent [2017/05] | LEISTUNGSMESSUNGSSYSTEM, LADELEISTUNGSÜBERWACHUNGSSYSTEM DAMIT UND BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR | Procédure d'examen | 14.06.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.06.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.06.2017 | Requête en examen déposée [2017/29] | 06.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 04.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 19.02.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/17] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.06.2016 | AL | 16.05.2018 | AT | 16.05.2018 | CY | 16.05.2018 | CZ | 16.05.2018 | DK | 16.05.2018 | EE | 16.05.2018 | FI | 16.05.2018 | HR | 16.05.2018 | LT | 16.05.2018 | LV | 16.05.2018 | MC | 16.05.2018 | MK | 16.05.2018 | NL | 16.05.2018 | PL | 16.05.2018 | PT | 16.05.2018 | RO | 16.05.2018 | RS | 16.05.2018 | SE | 16.05.2018 | SI | 16.05.2018 | SK | 16.05.2018 | SM | 16.05.2018 | TR | 16.05.2018 | IE | 14.06.2018 | LU | 14.06.2018 | MT | 14.06.2018 | BE | 30.06.2018 | BG | 16.08.2018 | NO | 16.08.2018 | GR | 17.08.2018 | IS | 16.09.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 14.06.2016 | |
AL | 16.05.2018 | ||
AT | 16.05.2018 | ||
CY | 16.05.2018 | ||
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
MK | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
PT | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
TR | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
MT | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 14.06.2016 | |
AL | 16.05.2018 | ||
AT | 16.05.2018 | ||
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
PT | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
TR | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
MT | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 16.05.2018 | |
AT | 16.05.2018 | ||
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
PT | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
TR | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
MT | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 16.05.2018 | |
AT | 16.05.2018 | ||
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
TR | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
MT | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 16.05.2018 | |
AT | 16.05.2018 | ||
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
MT | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 16.05.2018 | |
AT | 16.05.2018 | ||
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SI | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
IE | 14.06.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
LU | 14.06.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
MC | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
SM | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 16.05.2018 | |
CZ | 16.05.2018 | ||
DK | 16.05.2018 | ||
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
PL | 16.05.2018 | ||
RO | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
SK | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 16.05.2018 | |
EE | 16.05.2018 | ||
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 16.05.2018 | |
FI | 16.05.2018 | ||
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | FI | 16.05.2018 | |
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
NL | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
GR | 17.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | FI | 16.05.2018 | |
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
LV | 16.05.2018 | ||
RS | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
Précédent [2018/50] | FI | 16.05.2018 | |
HR | 16.05.2018 | ||
LT | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | FI | 16.05.2018 | |
LT | 16.05.2018 | ||
SE | 16.05.2018 | ||
BG | 16.08.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 16.05.2018 | |
LT | 16.05.2018 | ||
NO | 16.08.2018 | Citations: | Recherche | [A]US2012173034 (TAIMA KENJI [JP]) [A] 1-14* Abstract, Desc. [0029]-[0045], Fig. 1 *; | [A]WO2014143908 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1-14 * Abstract, Desc. [0011], [0017], [0018], [0040], Figs. 1, 2 *; | [A]WO2015004893 (PANASONIC CORP [JP]) [A] 1-14 * Abstract, Desc. p. 6 - p. 10, Fig. 1 *; | [E]EP3076134 (LSIS CO LTD [KR]) [E] 1-3,5-13 * Abstract, Desc. [0097]-[0132], Fig. 10 * |