EP3147138 - PNEUMATIQUE ET L'UTILISATION D'UN FIL RETORDU EN MATERIEL POLYAMID 6.6 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.10.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Continental Reifen Deutschland GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | [2017/13] | Inventeur(s) | 01 /
Reese, Wolfgang Lortzingstr. 29 31228 Peine / DE | 02 /
Justine, Carole Am kurzen Wege 1 31535 Scharrel / DE | [2017/13] | Mandataire(s) | Finger, Karsten Continental Aktiengesellschaft Patente und Lizenzen Postfach 169 30001 Hannover / DE | [2017/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16190732.4 | 15.04.2014 | [2017/13] | Numéro de priorité, date | DE201310105163 | 21.05.2013 Format original publié: DE102013105163 | [2017/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3147138 | Date: | 29.03.2017 | Langue: | DE | [2017/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3147138 | Date: | 26.06.2019 | Langue: | DE | [2019/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.02.2017 | Classification | IPC: | B60C9/00, B60C9/20, B60C9/22, D02G3/48, B29D30/38 | [2017/13] | CPC: |
B60C9/0042 (EP,US);
B60C9/2003 (US);
B29D30/38 (EP,US);
B60C9/0064 (EP,US);
B60C9/2009 (EP,US);
D02G3/48 (EP,US);
B60C2009/0071 (US);
B60C2009/0092 (US);
B60C2009/2074 (US);
B60C2009/2083 (US);
B60C2009/2096 (US);
B60C2009/2214 (EP,US);
B60C2009/2257 (EP,US);
D10B2331/02 (EP,US);
D10B2331/021 (EP,US);
D10B2331/04 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/45] |
Précédent [2017/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FAHRZEUGLUFTREIFEN UND VERWENDUNG EINES GETWISTETEN GARNES AUS POLYAMID 6.6 | [2017/13] | Anglais: | PNEUMATIC TIRE AND USE OF A TWISTED YARN COMPRISING POLYAMID 6.6 | [2017/13] | Français: | PNEUMATIQUE ET L'UTILISATION D'UN FIL RETORDU EN MATERIEL POLYAMID 6.6 | [2017/13] | Procédure d'examen | 27.09.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.09.2017 | Requête en examen déposée [2017/45] | 12.03.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 15.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP14718553.2 / EP2999602 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.04.2014 | AL | 26.06.2019 | CY | 26.06.2019 | CZ | 26.06.2019 | DK | 26.06.2019 | EE | 26.06.2019 | ES | 26.06.2019 | FI | 26.06.2019 | HR | 26.06.2019 | IT | 26.06.2019 | LT | 26.06.2019 | LV | 26.06.2019 | MC | 26.06.2019 | MK | 26.06.2019 | MT | 26.06.2019 | NL | 26.06.2019 | PL | 26.06.2019 | RO | 26.06.2019 | RS | 26.06.2019 | SE | 26.06.2019 | SI | 26.06.2019 | SK | 26.06.2019 | SM | 26.06.2019 | BG | 26.09.2019 | NO | 26.09.2019 | GR | 27.09.2019 | IS | 26.10.2019 | PT | 28.10.2019 | AT | 15.04.2020 | GB | 15.04.2020 | IE | 15.04.2020 | LU | 15.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 15.04.2014 | |
AL | 26.06.2019 | ||
CY | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
MT | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
AT | 15.04.2020 | ||
GB | 15.04.2020 | ||
IE | 15.04.2020 | ||
LU | 15.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
AT | 15.04.2020 | ||
GB | 15.04.2020 | ||
IE | 15.04.2020 | ||
LU | 15.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
GB | 15.04.2020 | ||
IE | 15.04.2020 | ||
LU | 15.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 15.04.2020 | ||
LU | 15.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
LU | 15.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
LU | 15.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 26.06.2019 | |
FI | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 26.06.2019 | |
LT | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | FI | 26.06.2019 | |
LT | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | Citations: | Recherche | [A]GB2172251 (UNIROYAL ENGLEBERT GMBH) [A] 1-5* page 1 - page 2; figure -; claim - *; | [A]DE102007040674 (CONTINENTAL AG [DE]) [A] 1-5 * claim - *; | [XI]DE102008037615 (CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND [DE]) [X] 1,2,5 * paragraphs [0008] - [0015]; claim - * [I] 3,4; | [I]DE102010017786 (CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND [DE]) [I] 1,5 * paragraphs [0016] , [0017] , [0020] , [0023]; claim - * | par le demandeur | EP1475248 | DE102007040674 | WO2012069955 | DE102012017786 |