EP3168020 - COLORANTS RECYCLABLES DANS DES CONTENEURS POUR BOISSON EN MATIÈRE PLASTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.10.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 16.10.2020 | Demande réputée retirée | publié le 18.11.2020 [2020/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pepsico, Inc. 700 Anderson Hill Road Purchase, NY 10577 / US | [2017/20] | Inventeur(s) | 01 /
LIU, Wei 111 S. Broadway White Plains, NY 10605 / US | 02 /
NICHOLSON, Lee M. 39 Huntville Road Katonah, NY 10536 / US | 03 /
SCHLOSS, Frank Plastic Technologies, Inc. P.O. Box 43528-0964 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 10577 / US | 04 /
HASLOW, Jason Plastic Technologies, Inc. 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 43528-0964 / US | [2017/24] |
Précédent [2017/20] | 01 /
LIU, Wei PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road Purchase, NY New York 10577 / US | ||
02 /
NICHOLSON, Lee M. PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road Purchase, NV Nevada 10577 / US | |||
03 /
SCHLOSS, Frank Plastic Technologies, Inc. P.O. Box 43528-0964 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 10577 / US | |||
04 /
HASLOW, Jason Plastic Technologies, Inc. 1440 Timberwolf Drive Holland, OH Ohio 43528-0964 / US | Mandataire(s) | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/20] | Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16203261.9 | 14.09.2012 | [2017/20] | Numéro de priorité, date | US201113234909 | 16.09.2011 Format original publié: US201113234909 | [2017/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3168020 | Date: | 17.05.2017 | Langue: | EN | [2017/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.2017 | Classification | IPC: | B29B11/06, C08J3/20, C08K5/092 | [2017/20] | CPC: |
C08L67/02 (EP,US);
C08J3/226 (EP,US);
B29K2067/00 (EP,US);
C08J2367/02 (EP,US);
C08J2467/02 (EP,US);
Y10T428/13 (EP,US);
Y10T428/1303 (EP,US);
Y10T428/1352 (EP,US);
Y10T428/1359 (EP,US);
| C-Set: |
C08L67/02, C08L67/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/20] | Titre | Allemand: | WIEDERVERWENDBARE FARBSTOFFE BEI KUNSTSTOFFGETRÄNKEBEHÄLTERN | [2017/20] | Anglais: | RECYCLABLE COLORANTS IN PLASTIC BEVERAGE CONTAINERS | [2017/20] | Français: | COLORANTS RECYCLABLES DANS DES CONTENEURS POUR BOISSON EN MATIÈRE PLASTIQUE | [2017/20] | Procédure dexamen | 09.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/20] | 09.12.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/47] | 14.07.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/47] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12768959.4 / EP2756030 | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2224504 (TEIJIN CHEMICALS LTD [JP]); | [A]JPH11226944 (ASAHI CHEMICAL IND); | [XI]JP2006056518 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD); | par le demandeur | US5504421 |