EP3178824 - PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE PIMECROLIMUS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.06.2018 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.06.2018 | Demande réputée retirée | publié le 04.07.2018 [2018/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Medichem, S.A. Fructuós Gelabert, 6-8 08970 Sant Joan Despi, Barcelona / ES | Pour tous les Etats désignés BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. Building C25 No. 218 Xinghu Street, BioBay Suzhou Industrial Park Suzhou Jiangsu 215123 / CN | [2017/24] | Inventeur(s) | 01 /
JIANDONG, Yuan BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Building C25, No. 218 Xinghu Street, BioBay Suzhou Industrial Park Suzhou, Jiangsu 215123 / CN | 02 /
YANGQING, Huang BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Building C25, No. 218 Xinghu Street, BioBay Suzhou Industrial Park Suzhou, Jiangsu 215123 / CN | 03 /
JIANWEN, Chi BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Building C25, No. 218 Xinghu Street, BioBay Suzhou Industrial Park Suzhou, Jiangsu 215123 / CN | 04 /
LIANG, Ge BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Building C25, No. 218 Xinghu Street, BioBay Suzhou Industrial Park Suzhou, Jiangsu 215123 / CN | 05 /
CARRERAS I VILAGRAN, Marçal Provença, 66, 1er-4ª E-08029 Barcelona / ES | 06 /
PUIG SERRANO, Jordi Veïnat del Puig de Canet, 9 (Mas Quelot) E-17199 Canet d'Adri - Gerona / ES | [2017/24] | Mandataire(s) | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2017/24] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 16382592.0 | 07.12.2016 | [2017/24] | Numéro de priorité, date | CN201510893907 | 08.12.2015 Format original publié: CN201510893907 | CN201610384697 | 02.06.2016 Format original publié: CN201610384697 | [2017/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3178824 | Date: | 14.06.2017 | Langue: | EN | [2017/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2017 | Classification | IPC: | C07D498/18 | [2017/24] | CPC: |
C07D498/18 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PIMECROLIMUS | [2017/24] | Anglais: | PROCESS FOR PREPARING PIMECROLIMUS | [2017/24] | Français: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE PIMECROLIMUS | [2017/24] | Procédure dexamen | 15.12.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/27] | 31.01.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/27] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]EP1817317 (TEVA GYOGYSZERGYAR ZARTKOERUEN [HU]) [AD] 1-14 * example -; claim - *; | [AD]EP1802635 (MEDA PHARMA S A R L [LU], et al) [AD] 1-14 * example -; claim - *; | [A] - JUNICHI UENISHI ET AL, "Synthesis of Enantiomerically Pure 8-Substituted 5,6,7,8-Tetrahydroquinolines", SYNTHESIS, STUTTGART, DE., (20020101), vol. 2002, no. 05, doi:10.1055/s-2002-23537, ISSN 0039-7881, pages 625 - 630, XP055342218 [A] 1-14 * Scheme 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-2002-23537 | par le demandeur | EP0427680 | EP1802635 | EP1817317 | EP2432791 | WO9901458 |