blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP3377730

EP3377730 - DISPOSITIF POUR CONVERTIR UN MOUVEMENT DE ALTERNATIF EN UN MOUVEMENT ROTATIF ET INVERSEMENT, DANS DES SYSTÈMES MÉCANIQUES À PISTONS AXIAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  10.05.2019
Base de données mise à jour au 19.10.2019
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  01.01.2019
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  24.08.2018
PrécédentLa publication internationale a été faite
Statut actualisé le  23.12.2016
Dernier événement   Tooltip18.10.2019Extinction du brevet dans un Etat contractantpublié le 20.11.2019 [2019/47]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Ksimetro -Tatiana Nikolova Ltd
12 Asen lordanov Bul
Office 511
Sofia 1592 / BG
[2018/39]
Inventeur(s)01 / BRASTINKOV, Lachezar, Alexandrov
Kv.Vitosha
5 lana lazova Str.
Fl.3, Apt. 5
Sofia 1700 / BG
02 / NIKOLOVA, Tatiana, Nikolova
Kv.Vitosha
5 lana lazova Str.
Fl.3, Apt. 5
Sofia 1700 / BG
03 / BRASTINKOVA, Nevena, Lachezarova
Kv.Vitosha
5 lana lazova Str.
Fl.3, Apt. 5
Sofia 1700 / BG
 [2018/39]
Mandataire(s)Hristova, Lilyana
RP Partners Ltd.
11, Slaveikov sq., fl.1, office 5
1000 Sofia / BG
[2019/24]
Précédent [2018/39]Kostadinova, Rossitsa Kirilova
Patent and Trademark Attorney
11 Slaveikov sq.
Floor 1, office 5
1000 Sofia / BG
Numéro de la demande, date de dépôt16708581.004.02.2016
[2018/39]
WO2016BG00004
Numéro de priorité, dateBG2015011214916.11.2015         Format original publié: BG 11214915
[2018/39]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2016201529
Date:22.12.2016
Langue:EN
[2016/51]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP3377730
Date:26.09.2018
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 22.12.2016 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2018/39]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP3377730
Date:12.06.2019
Langue:EN
[2019/24]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP22.12.2016
ClassificationInternationale:F01B3/04, F01B9/06, F16H25/12
[2018/39]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2018/39]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
État(s) autorisant la validationMAPas encore payé
MDPas encore payé
TitreAllemand:VORRICHTUNG ZUR UMWANDLUNG EINER KOLBENBEWEGUNG IN EINE DREHBEWEGUNG UND UMGEKEHRT BEI MECHANISCHEN AXIALKOLBENSYSTEMEN[2018/39]
Anglais:DEVICE FOR CONVERTING RECIPROCATING MOTION INTO ROTARY MOTION AND VICE VERSA, IN AXIAL-PISTON MECHANICAL SYSTEMS[2018/39]
Français:DISPOSITIF POUR CONVERTIR UN MOUVEMENT DE ALTERNATIF EN UN MOUVEMENT ROTATIF ET INVERSEMENT, DANS DES SYSTÈMES MÉCANIQUES À PISTONS AXIAUX[2018/39]
Entrée dans la phase régionale04.06.2018Taxe nationale de base payée 
04.06.2018Taxe(s) de désignation payée(s) 
04.06.2018Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen11.06.2018Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
12.06.2018Requête en examen déposée  [2018/39]
12.06.2018Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
12.04.2019Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
24.04.2019Taxe de délivrance payée
24.04.2019Taxe publication/d‘impression payée
25.04.2019Réception des traductions de la/des revendication(s)
Taxes payéesTaxe annuelle
04.06.2018Taxe annuelle Année du brevet 03
14.02.2019Taxe annuelle Année du brevet 04
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipFI12.06.2019
LT12.06.2019
NO12.09.2019
[2019/47]
Cité dansRecherche internationale[X]US1565184  (MILLER LLOYD W) [X] 1-16 * figure 1 *;
 [X]FR782997  (LILES) [X] 1-16 * figure 1 *;
 [X]FR820406  (VUIGLIO) [X] 1-16 * figure 1 *;
 [X]US4090478  (TRIMBLE JAMES A, et al) [X] 1-16 * column 8, line 30 - line 41; figures 2,6 *;
 [X]WO8805495  (GEELONG ENGINE CO PTY LTD [AU]) [X] 1-16 * page 5, line 25 - line 37; figures 1,2 *;
 [X]DE10342257  (DEICHMANN JOHANNES [DE]) [X] 1-16 * abstract * * figures 1,5; claim 9 *;
 [X]WO2011115595  (DILMAN SAADETTIN FERDA [TR]) [X] 1-16 * abstract *;
 [X]US3786790  (PLEVYAK J) [X] 1-16 * column 4, line 27 - line 31; figure 1 *;
 [X]DE2552081  (RICO PETER) [X] 1-16 * figure 1; claim 1 *;
 [X]EP0637677  (FOEDISCH MANFRED [DE]) [X] 1-16 * column 4, line 56 - column 5, line 6; figure 1 *;
 [X]US2003056611  (MORENO-APARICIO MANUEL [ES]) [X] 1-16 * paragraph [0044] *;
 [X]WO2005003595  (SEGMENT S R O [SK], et al) [X] 1-16 * figure 1; claim 3 *;
 [A]US3587538  (POOLE EDWARD M) [A] 6 * column 3, line 14 - line 30 *
par le demandeurUS8820275
 DE3712458
 GB304701
 DE102008048495