EP3273899 - DISPOSITIF DE BRAS DE SUPPORT MÉDICAL ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'UN DISPOSITIF DE BRAS DE SUPPORT MÉDICAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.07.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.04.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.12.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2018/05] | Inventeur(s) | 01 /
MATSUDA, Yasuhiro c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 02 /
FUKUSHIMA, Tetsuharu c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 03 /
KAMIKAWA, Yasuhisa c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 04 /
MIYAMOTO, Atsushi c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 05 /
KOKUBO, Wataru c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2018/05] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2018/05] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16713114.3 | 04.03.2016 | [2018/05] | WO2016JP01198 | Numéro de priorité, date | JP20150060166 | 23.03.2015 Format original publié: JP 2015060166 | JP20150208535 | 23.10.2015 Format original publié: JP 2015208535 | [2018/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016152046 | Date: | 29.09.2016 | Langue: | EN | [2016/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3273899 | Date: | 31.01.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.09.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3273899 | Date: | 25.09.2019 | Langue: | EN | [2019/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.09.2016 | Classification | IPC: | A61B90/50, A61B34/30, // A61B90/00, A61B1/00 | [2019/18] | CPC: |
A61B34/30 (EP,US);
A61B90/36 (EP,US);
A61B90/50 (EP,US);
A61B1/00149 (US);
A61B2034/743 (US);
A61B2034/744 (US);
|
Précédent IPC [2018/05] | A61B90/50, A61B90/00, A61B34/30, B25J9/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/05] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHE STÜTZARMVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER MEDIZINISCHEN STÜTZARMVORRICHTUNG | [2018/05] | Anglais: | MEDICAL SUPPORT ARM DEVICE AND METHOD OF CONTROLLING MEDICAL SUPPORT ARM DEVICE | [2018/05] | Français: | DISPOSITIF DE BRAS DE SUPPORT MÉDICAL ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'UN DISPOSITIF DE BRAS DE SUPPORT MÉDICAL | [2018/05] | Entrée dans la phase régionale | 15.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 15.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.07.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.08.2017 | Requête en examen déposée [2018/05] | 02.02.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.04.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2019 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.08.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 26.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.03.2016 | AL | 25.09.2019 | AT | 25.09.2019 | CY | 25.09.2019 | CZ | 25.09.2019 | DK | 25.09.2019 | EE | 25.09.2019 | ES | 25.09.2019 | FI | 25.09.2019 | HR | 25.09.2019 | IT | 25.09.2019 | LT | 25.09.2019 | LV | 25.09.2019 | MC | 25.09.2019 | MK | 25.09.2019 | MT | 25.09.2019 | NL | 25.09.2019 | PL | 25.09.2019 | RO | 25.09.2019 | RS | 25.09.2019 | SE | 25.09.2019 | SI | 25.09.2019 | SK | 25.09.2019 | SM | 25.09.2019 | TR | 25.09.2019 | BG | 25.12.2019 | NO | 25.12.2019 | GR | 26.12.2019 | IS | 26.01.2020 | PT | 27.01.2020 | GB | 04.03.2020 | IE | 04.03.2020 | LU | 04.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | FR | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 04.03.2016 | |
AL | 25.09.2019 | ||
AT | 25.09.2019 | ||
CY | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
MT | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
TR | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
GB | 04.03.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
GB | 04.03.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IE | 04.03.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
FR | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
LU | 04.03.2020 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
MC | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SI | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
DK | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
IS | 26.01.2020 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
SM | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
CZ | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
SK | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 25.09.2019 | |
AT | 25.09.2019 | ||
EE | 25.09.2019 | ||
ES | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
IT | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
PL | 25.09.2019 | ||
RO | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 25.09.2019 | |
EE | 25.09.2019 | ||
FI | 25.09.2019 | ||
HR | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
PT | 27.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | FI | 25.09.2019 | |
HR | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
NL | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
Précédent [2020/12] | FI | 25.09.2019 | |
HR | 25.09.2019 | ||
LT | 25.09.2019 | ||
LV | 25.09.2019 | ||
RS | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
GR | 26.12.2019 | ||
Précédent [2020/10] | FI | 25.09.2019 | |
LT | 25.09.2019 | ||
SE | 25.09.2019 | ||
BG | 25.12.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 25.09.2019 | |
LT | 25.09.2019 | ||
NO | 25.12.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 25.09.2019 | |
NO | 25.12.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US6786896 (MADHANI AKHIL JITEN [US], et al) [X] 1,2,5-10,12-16,19-21 * column 31 - column 36 *; | [XI]WO2010030463 (ACCURAY INC [US], et al) [X] 1-10,12-16,19-21 * the whole document * [I] 17,18; | [X]US2011245844 (JINNO MAKOTO [JP]) [X] 1-15,19-21 * figure 6 * * paragraph [0008] - paragraph [0020] *; | [D]JP2011206312 (TERUMO CORP); | [A]US2014067117 (ORITA ATSUO [JP]) [A] 17,18 * figure 3 ** paragraph [0006] - paragraph [0015] * | par le demandeur | JP2009095959 | JP2009269102 | JP2010188471 | JP2011206312 |