EP3185072 - CAMÉRA D'ACTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 24.11.2017 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.05.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.05.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.04.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 18.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 24.11.2017 | Retrait de la demande | publié le 27.12.2017 [2017/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LE Holdings (Beijing) Co., Ltd. Room 1102 Layer 10, Building 3 105 Yaojiayuan Road Chaoyang District Beijing 100025 / CN | Pour tous les Etats désignés Letv Sports Culture Develop(Beijing) Co., Ltd Room 1103 Building 3 105 Yaojiayuan Rd. Chaoyang District Beijing 100025 / CN | [2017/26] | Inventeur(s) | 01 /
LI, Dalong Room 1103 Layer 10 Building 3 105 Yaojiayuan Road, ChaoYang District Beijing 100025 / CN | [2017/26] | Mandataire(s) | Zardi, Marco M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | [2017/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16739390.9 | 12.05.2016 | [2017/26] | WO2016CN81909 | Numéro de priorité, date | CN20151671820 | 13.10.2015 Format original publié: CN201510671820 | [2017/26] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017063361 | Date: | 20.04.2017 | Langue: | ZH | [2017/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3185072 | Date: | 07.06.2017 | Langue: | EN | [2017/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 20.04.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.06.2017 | Classification | IPC: | G03B17/56, H04N5/225 | [2017/26] | CPC: |
G03B17/561 (EP,CN,KR);
G03B17/566 (CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/26] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AKTIONSKAMERAVORRICHTUNG | [2017/26] | Anglais: | ACTION CAMERA | [2017/26] | Français: | CAMÉRA D'ACTION | [2017/26] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2016 | Traduction produite | 28.07.2016 | Taxe nationale de base payée | 28.07.2016 | Taxe de recherche payée | 28.07.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.07.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.07.2016 | Requête en examen déposée [2017/26] | 28.07.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.11.2017 | Demande retirée par le demandeur [2017/52] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE202004016627U (REMPEL HELMUT [DE]) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]US2009091597 (SILVERBROOK KIA [AU], et al) [A] 1-12* paragraphs [0053] , [0068] - paragraph [0070]; figures 2,14-16 *; | [XA]US2012057027 (WU JIPING [CN]) [X] 1 * paragraph [0072] - paragraph [0106]; figures 1-5; claims 1-15 * [A] 2-12 | Recherche internationale | [Y]DE202004016627U (REMPEL HELMUT [DE]) [Y] 1-3, 12 * , description, paragraphs [0001]-[0006], and figure 1 *; | [Y]DE202007004597U (KAISER FOTOTECHNIK GMBH & CO K [DE]) [Y] 1-3, 12 * , description, paragraphs [0035]-[0045], and figures 1-16. *; | [A]CN200940774Y (MAO JINCAN [CN]) [A] 1-12 * , the whole document *; | [A]CN201562113U (SHENZHEN AEE WIRELESS TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-12* , the whole document *; | [A]CN203131442U (LI WANJING, et al) [A] 1-12 * , the whole document *; | [PX]CN204810390U (SHENZHEN AEE TECHNOLOGY CO LTD) [PX] 1 * , description, paragraphs [0021]-[0028], and figures 1-6 *; | [E]CN205247040U (LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT BEIJING CO LTD ) [E] 1-12 * , claims 1-13 * |