EP3318035 - PROCÉDÉ DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DOMOTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.2022 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.06.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.04.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses / FR | [2022/02] |
Précédent [2018/19] | Pour tous les Etats désignés Somfy SAS 50, Avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses / FR | Inventeur(s) | 01 /
COSSERAT, Hubert 8 rue du Chablais 74100 Annemasse / FR | 02 /
MICHEL, Florent Le Pont Gibaud 07210 Chomerac / FR | [2018/19] | Mandataire(s) | Germain Maureau 12, rue Boileau 69006 Lyon / FR | [2021/44] |
Précédent [2018/19] | Verriest, Philippe, et al Cabinet Germain & Maureau 12, rue Boileau BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 16742354.0 | 30.06.2016 | [2018/19] | WO2016FR51632 | Numéro de priorité, date | FR20150056296 | 03.07.2015 Format original publié: FR 1556296 | [2018/19] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017006019 | Date: | 12.01.2017 | Langue: | FR | [2017/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3318035 | Date: | 09.05.2018 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 12.01.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3318035 | Date: | 03.11.2021 | Langue: | FR | [2021/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.01.2017 | Classification | IPC: | H04L29/06, H04L12/28 | [2018/19] | CPC: |
H04L69/14 (EP,US);
H04L12/2807 (US);
H04L12/6418 (EP,US);
H04L41/12 (EP,US);
Y02D30/50 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/19] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER HEIMAUTOMATIONSANLAGE | [2018/19] | Anglais: | METHOD FOR CONTROLLING A HOME-AUTOMATION FACILITY | [2018/19] | Français: | PROCÉDÉ DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DOMOTIQUE | [2018/19] | Entrée dans la phase régionale | 03.01.2018 | Taxe nationale de base payée | 03.01.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.01.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.01.2018 | Requête en examen déposée [2018/19] | 03.01.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.04.2021 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 10.06.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 28.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.06.2016 | AL | 03.11.2021 | AT | 03.11.2021 | CY | 03.11.2021 | CZ | 03.11.2021 | DK | 03.11.2021 | EE | 03.11.2021 | ES | 03.11.2021 | FI | 03.11.2021 | HR | 03.11.2021 | IT | 03.11.2021 | LT | 03.11.2021 | LV | 03.11.2021 | MC | 03.11.2021 | MK | 03.11.2021 | MT | 03.11.2021 | NL | 03.11.2021 | RO | 03.11.2021 | RS | 03.11.2021 | SE | 03.11.2021 | SI | 03.11.2021 | SK | 03.11.2021 | SM | 03.11.2021 | BG | 03.02.2022 | NO | 03.02.2022 | GR | 04.02.2022 | IS | 03.03.2022 | PT | 03.03.2022 | BE | 30.06.2022 | CH | 30.06.2022 | IE | 30.06.2022 | LI | 30.06.2022 | LU | 30.06.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/22] | HU | 30.06.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
MK | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 30.06.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 30.06.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
LU | 30.06.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
IE | 30.06.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 03.11.2021 | |
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 03.11.2021 | |
FI | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 03.11.2021 | |
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 03.02.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2005021852 (ACCARIE JEAN-PAUL [FR], et al) [A] 1-12 * paragraph [0066] - paragraph [0087] * * paragraph [0104] - paragraph [0135]; figures 4,5 ** paragraph [0154] - paragraph [0169]; figures 7-9 *; | [XA]US2014040435 (YLIMARTIMO VEIKKO [FI]) [X] 1,2,6-12 * paragraph [0022] - paragraph [0071] * * paragraph [0102] - paragraph [0126]; figures 1,2 * * paragraph [0105] - paragraph [0184]; figures 3-6; claims 1-8 * [A] 3-5; | [A]US2015012646 (YANG SEUNGRYUL [KR], et al) [A] 1-12 * paragraph [0012] - paragraph [0015] * * paragraph [0107] - paragraph [0164]; figures 3-26 * * paragraph [0206] - paragraph [0272]; figures 29-31 * * paragraph [0343] - paragraph [0421]; figures 40-53 * |