EP3329726 - SYNCHRONISATION DE POSITIONNEMENT DE DISPOSITIF À DISPOSITIF DANS DES RÉSEAUX SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.02.2021 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.11.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2018/23] | Inventeur(s) | 01 /
ABEDINI, Navid c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
PATIL, Shailesh c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
JIANG, Libin c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2018/23] | Mandataire(s) | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/23] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16745241.6 | 27.06.2016 | [2018/23] | WO2016US39590 | Numéro de priorité, date | US201514811678 | 28.07.2015 Format original publié: US201514811678 | [2018/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017019220 | Date: | 02.02.2017 | Langue: | EN | [2017/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3329726 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.02.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3329726 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | EN | [2020/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.02.2017 | Classification | IPC: | H04W56/00, H04W84/18, H04W4/02 | [2019/32] | CPC: |
H04W56/0015 (EP,KR,US);
H04W56/002 (EP,KR,US);
H04W24/08 (US);
H04W4/023 (EP,US);
H04W56/0045 (EP,KR,US);
H04W64/00 (KR);
H04W76/14 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2018/23] | H04W56/00, H04W84/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYNCHRONISATION FÜR VORRICHTUNG-ZU-VORRICHTUNG-POSITIONIERUNG IN DRAHTLOSNETZWERKEN | [2018/23] | Anglais: | SYNCHRONIZATION FOR DEVICE-TO-DEVICE POSITIONING IN WIRELESS NETWORKS | [2018/23] | Français: | SYNCHRONISATION DE POSITIONNEMENT DE DISPOSITIF À DISPOSITIF DANS DES RÉSEAUX SANS FIL | [2018/23] | Entrée dans la phase régionale | 12.02.2018 | Taxe nationale de base payée | 12.02.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.02.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.02.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/23] | 12.02.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 31.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.10.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 13.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 26.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 12.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 08.04.2020 | AT | 08.04.2020 | CY | 08.04.2020 | CZ | 08.04.2020 | DK | 08.04.2020 | EE | 08.04.2020 | HR | 08.04.2020 | LT | 08.04.2020 | LV | 08.04.2020 | MC | 08.04.2020 | MK | 08.04.2020 | MT | 08.04.2020 | PL | 08.04.2020 | RO | 08.04.2020 | RS | 08.04.2020 | SE | 08.04.2020 | SI | 08.04.2020 | SK | 08.04.2020 | SM | 08.04.2020 | TR | 08.04.2020 | IE | 27.06.2020 | LU | 27.06.2020 | BE | 30.06.2020 | CH | 30.06.2020 | LI | 30.06.2020 | BG | 08.07.2020 | NO | 08.07.2020 | GR | 09.07.2020 | IS | 08.08.2020 | PT | 17.08.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MT | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
IE | 27.06.2020 | ||
LU | 27.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
IE | 27.06.2020 | ||
LU | 27.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
IE | 27.06.2020 | ||
LU | 27.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
LU | 27.06.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 08.04.2020 | |
DK | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | HR | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | HR | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | HR | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/49] | LT | 08.04.2020 | |
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 08.04.2020 | |
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 08.08.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP2015485 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-30* paragraph [0120] - paragraph [0121] *; | [A]WO2014018333 (INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS [US]) [A] 1-30 * figure 15C * * paragraph [0177] - paragraph [0178] * |