EP3345462 - GROUPEMENT AUTOMATIQUE DES UNITÉS DE LAMPE COMMUNIQUANT SANS FIL À L'INTÉRIEUR D'UN LUMINAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/28] | GROUPEMENT AUTOMATIQUE DE PLUSIEURS UNITÉS DE LAMPE COMMUNIQUANT SANS FIL DANS UN LUMINAIRE | ||
[2020/11] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.05.2021 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.02.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Signify Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | [2019/11] |
Précédent [2018/50] | Pour tous les Etats désignés Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2018/28] | Pour tous les Etats désignés Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
DEIXLER, Peter c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
ROZENDAAL, Leendert, Teunis c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
TAO, Haimin c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2018/28] | Mandataire(s) | Takken, Robert Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/29] |
Précédent [2018/28] | Takken, Robert Philips Lighting B.V. Philips Lighting Intellectual Property High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 16757265.0 | 29.08.2016 | [2018/28] | WO2016EP70276 | Numéro de priorité, date | EP20150183822 | 04.09.2015 Format original publié: EP 15183822 | [2018/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017036998 | Date: | 09.03.2017 | Langue: | EN | [2017/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3345462 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3345462 | Date: | 15.07.2020 | Langue: | EN | [2020/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.03.2017 | Classification | IPC: | H05B47/185, H05B47/19 | [2020/11] | CPC: |
H05B47/19 (EP,US);
H05B45/14 (US);
H05B47/185 (EP,US);
H05B47/199 (EP)
|
Précédent IPC [2018/28] | H05B37/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUTOMATISCHES GRUPPIEREN MEHRERER DRAHTLOS KOMMUNIZIERENDER LAMPENEINHEITEN INNERHALB EINER LEUCHTE | [2018/28] | Anglais: | AUTOMATED GROUPING OF MULTIPLE WIRELESSLY COMMUNICATING LAMP UNITS WITHIN A LUMINAIRE | [2018/28] | Français: | GROUPEMENT AUTOMATIQUE DES UNITÉS DE LAMPE COMMUNIQUANT SANS FIL À L'INTÉRIEUR D'UN LUMINAIRE | [2020/11] |
Précédent [2018/28] | GROUPEMENT AUTOMATIQUE DE PLUSIEURS UNITÉS DE LAMPE COMMUNIQUANT SANS FIL DANS UN LUMINAIRE | Entrée dans la phase régionale | 04.04.2018 | Taxe nationale de base payée | 04.04.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.04.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.01.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.01.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/28] | 01.08.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 08.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 16.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.08.2016 | AL | 15.07.2020 | AT | 15.07.2020 | CY | 15.07.2020 | CZ | 15.07.2020 | DK | 15.07.2020 | EE | 15.07.2020 | ES | 15.07.2020 | FI | 15.07.2020 | HR | 15.07.2020 | IT | 15.07.2020 | LT | 15.07.2020 | LV | 15.07.2020 | MC | 15.07.2020 | MK | 15.07.2020 | MT | 15.07.2020 | NL | 15.07.2020 | PL | 15.07.2020 | RO | 15.07.2020 | RS | 15.07.2020 | SE | 15.07.2020 | SI | 15.07.2020 | SK | 15.07.2020 | SM | 15.07.2020 | TR | 15.07.2020 | IE | 29.08.2020 | LU | 29.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | BG | 15.10.2020 | NO | 15.10.2020 | GR | 16.10.2020 | IS | 15.11.2020 | PT | 16.11.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 29.08.2016 | |
AL | 15.07.2020 | ||
AT | 15.07.2020 | ||
CY | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
MT | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 29.08.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 29.08.2016 | |
AL | 15.07.2020 | ||
AT | 15.07.2020 | ||
CY | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MT | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 29.08.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
IE | 29.08.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 15.07.2020 | |
DK | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
LU | 29.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 15.07.2020 | |
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 15.07.2020 | |
LT | 15.07.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2012043909 (BLOOM JOHN R [US], et al) [X] 1,8,12,15 * figures 3,8 * * paragraphs [0020] , [0021] , [0039] , [0049] , [0050] , [0052] *; | [A]WO2012131631 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-15 * figure 1 * * page 2, line 23 - page 4, line 14 * * page 8, line 14 - line 24 * * page 11, line 3 - line 11 * * page 11, line 12 - page 12, line 12 * * page 17, line 21 - page 18, line 14 *; | [A]US2013221858 (SILBERSTEIN REBECCA LYNN BRAYNARD [US]) [A] 1-5,8,12,15 * figures 1,2 * * paragraphs [0030] - [0043] *; | [A]WO2014118676 (KONINKL PHILIPS NV [NL]) [A] 1-5,8,12,15* page 2, line 6 - page 8, line 2 * |