EP3305236 - SYSTÈME DE MANIPULATEUR MÉDICAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.01.2020 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.03.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2020 | Demande réputée retirée | publié le 19.02.2020 [2020/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2018/15] | Inventeur(s) | 01 /
YORIMOTO Ryuichi c/o OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | 02 /
KOMURO Takahiro c/o OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2018/15] | Mandataire(s) | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/15] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16802976.7 | 02.05.2016 | [2018/15] | WO2016JP63555 | Numéro de priorité, date | JP20150109758 | 29.05.2015 Format original publié: JP 2015109758 | [2018/15] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016194539 | Date: | 08.12.2016 | Langue: | JA | [2016/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3305236 | Date: | 11.04.2018 | Langue: | EN | [2018/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.12.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.01.2019 | Classification | IPC: | A61B1/00, A61B1/018, A61B34/00, A61B34/37, B25J3/00, B25J3/04, B25J9/16, B25J13/02, B25J13/08 | [2019/09] | CPC: |
A61B34/37 (EP,US);
A61B1/00042 (EP,US);
A61B1/0005 (EP,US);
A61B1/00133 (EP,US);
A61B1/00149 (EP,US);
A61B1/009 (EP,US);
A61B1/018 (EP,US);
A61B34/74 (EP,US);
B25J13/02 (EP,US);
B25J13/088 (EP,US);
B25J3/00 (US);
B25J3/04 (EP,US);
|
Précédent IPC [2018/15] | A61B34/37, B25J3/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHES MANIPULATORSYSTEM | [2018/15] | Anglais: | MEDICAL MANIPULATOR SYSTEM | [2018/15] | Français: | SYSTÈME DE MANIPULATEUR MÉDICAL | [2018/15] | Entrée dans la phase régionale | 11.12.2017 | Traduction produite | 11.12.2017 | Taxe nationale de base payée | 11.12.2017 | Taxe de recherche payée | 11.12.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.12.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/15] | 11.12.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.08.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/08] | 02.10.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2001104333 (HITACHI LTD) [A] 1-4 * paragraph [0046] * * figures 4, 6 *; | [A]JP2003265500 (HITACHI LTD) [A] 1-4 * paragraphs [0067] , [ 0068] * * figure 1 *; | [X]JP2005335000 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [X] 1-4 * paragraphs [0015] , [ 0018] , [ 0019] * * figures 2, 3, 5 *; | [A]US2009326318 (TOGNACCINI MARC E [US], et al) [A] 1-4 * paragraphs [0048] , [ 0092] , [ 0093] , [ 0099] * * figures 19, 20 *; | [A]WO2013018936 (OLYMPUS CORP [JP], et al) [A] 1-4* figures 6, 7 * | Recherche internationale | [X]JP2003265500 (HITACHI LTD) [X] 1-3 * , paragraphs [0019] to [0029], [0076] to [0102]; fig. 1, 2, 8 to 11 (Family: none) *; | [A]JP2005335000 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [A] 1-3 * , entire text; all drawings (Family: none) *; | [A]JP2014028007 (OLYMPUS CORP) [A] 1-3 * , entire text; all drawings & US 2015/0094737 A1 & WO 2014/021122 A & EP 2881061 A1 & CN 104507411 A *; | [A]WO2014146095 (INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS [US]) [A] 1-3 * , entire text; all drawings & US 2014/0316430 A1 & EP 2969407 A1 & CN 105120788 A & KR 10-2015-0132326 A *; | [A]WO2014199415 (TERUMO CORP [JP]) [A] 1-3* , entire text; all drawings (Family: none) * |