EP3346170 - VANNE APTE À ÉVITER UN TOURBILLON ET NOYAU UTILISÉ POUR CETTE DERNIÈRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.12.2019 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 20.12.2019 | Demande réputée retirée | publié le 22.01.2020 [2020/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fluonics Corp. 163-2 Gwanghak-ro Hojeo-myeon Wonju-si, Gangwon-do 26302 / KR | [2018/28] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Sang Seon (Musil E-Pyunhan Sesang Apt. Musil-dong) 204-503 89 Mandae-ro Wonju-si Gangwon-do 26386 / KR | [2018/28] | Mandataire(s) | Zardi, Marco M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | [2018/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16842079.2 | 12.05.2016 | [2018/28] | WO2016KR04982 | Numéro de priorité, date | KR20150124997 | 03.09.2015 Format original publié: KR 20150124997 | KR20150134646 | 23.09.2015 Format original publié: KR 20150134646 | KR20150134651 | 23.09.2015 Format original publié: KR 20150134651 | [2018/28] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017039113 | Date: | 09.03.2017 | Langue: | KO | [2017/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3346170 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | [2018/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 09.03.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.12.2018 | Classification | IPC: | F16K27/02, F15D1/02, F16K7/12, F16K51/00, F16K25/04, F16K7/16 | [2019/02] | CPC: |
F16K27/0236 (EP,US);
F15D1/02 (EP,US);
F16K25/04 (EP,US);
F16K27/0245 (US);
F16K27/0272 (EP,US);
F16K3/22 (US);
|
Précédent IPC [2018/28] | F16K27/02, F15D1/02, F16K7/12, F16K51/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Titre | Allemand: | VENTIL ZUR VERHINDERUNG VON VORTEX UND DAFÜR VERWENDETER KERN | [2018/28] | Anglais: | VALVE CAPABLE OF PREVENTING VORTEX AND CORE USED THEREFOR | [2018/28] | Français: | VANNE APTE À ÉVITER UN TOURBILLON ET NOYAU UTILISÉ POUR CETTE DERNIÈRE | [2018/28] | Entrée dans la phase régionale | 02.03.2018 | Traduction produite | 30.03.2018 | Taxe nationale de base payée | 30.03.2018 | Taxe de recherche payée | 30.03.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.03.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.03.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.03.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.03.2018 | Requête en examen déposée [2018/28] | 19.07.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/04] | 03.09.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2019 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]CH388717 (SCHAEFFER & BUDENBERG GMBH [AT]) [X] 1-3 * page 1, line 4 - page 2, line 53; figure - * [I] 4,5; | [X]EP2014439 (GEMUE GEBR MUELLER APPBAU GMBH [DE]) [X] 1-5 * paragraph [0008] * * paragraph [0013] - paragraph [0017]; figures 1-3 *; | [A]JP2009121547 (ASAHI ORGANIC CHEM IND) [A] 1-5 * the whole document *; | [A]EP2163798 (ASAHI ORGANIC CHEM IND [JP]) [A] 1-5* the whole document *; | [X]EP2333386 (GEMUE GEBRUEDER MUELLER APPBAU GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-5 * paragraph [0017] * * paragraph [0022] - paragraph [0025]; figures 1-5 * | Recherche internationale | [Y]KR200280434Y (LEE, Kook Hee) [Y] 1-20 * See page 4, lines 5-14, claim 1 and figure 4. *; | [A]US2008029722 (IRWIN KEVIN M [US]) [A] 1-24* See paragraphs [0039]-[0045] and figures 1-6. *; | [A]KR20090020018 (FLUONICS CORP [KR]) [A] 1-24 * See paragraphs [0022]-[0038] and figures 3-5. *; | [XY]JP2009121547 (ASAHI ORGANIC CHEM IND) [X] 21-24 * See paragraphs [0004], [0013]-[0045] and figure 4. * [Y] 1-20; | [A]US2013009086 (WALKER SAMUEL C [US]) [A] 1-24 * See paragraphs [0024]-[0045] and figures 1-6. * |