Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP3362098

EP3362098 - PROCÉDÉ PERMETTANT DE MODIFIER L'ÉTAT FONCTIONNEL DE L'ARNM POUR PERMETTRE SA RECONNAISSANCE SÉLECTIVE ET SPÉCIFIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  20.07.2018
Base de données mise à jour au 17.10.2018
PrécédentLa publication internationale a été faite
Statut actualisé le  21.04.2017
Précédentinconnu
Statut actualisé le  22.03.2017
Dernier événement   Tooltip20.07.2018Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevetspublié le 22.08.2018  [2018/34]
20.07.2018La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie 
20.07.2018Requête en examen présentéepublié le 22.08.2018  [2018/34]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Ústav Polymérov Sav
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava / SK
[2018/34]
Inventeur(s)01 / RÁZGA, Filip
Sokolská 15
90301 Senec / SK
02 / NÉMETHOVÁ, Veronika
Vajanského 7
94001 Nové Zámky / SK
 [2018/34]
Mandataire(s)Cechvalova, Dagmar
inventa
Patent & Trademark Agency
Palisady 50
811 06 Bratislava / SK
[2018/34]
Numéro de la demande, date de dépôt16845348.812.10.2016
[2018/34]
WO2016SK60002
Numéro de priorité, dateSK2015005006515.10.2015         Format original publié: SK 500652015
[2018/34]
Langue de dépôtSK
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2  Demande sans rapport de recherche
N°:WO2017065696
Date:20.04.2017
Langue:EN
[2017/16]
Type: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP3362098
Date:22.08.2018
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 20.04.2017 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2018/34]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP06.07.2017
ClassificationInternationale:A61K47/50
[2018/34]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2018/34]
Etats autorisant lextensionBA15.05.2018
ME15.05.2018
État(s) autorisant la validationMA15.05.2018
MD15.05.2018
TitreAllemand:VERFAHREN ZUR VERÄNDERUNG DES FUNKTIONSZUSTANDES VON MRNA FÜR SELEKTIVE UND SPEZIFISCHE ERKENNUNG[2018/34]
Anglais:A METHOD FOR ALTERING THE FUNCTIONAL STATE OF MRNA ALLOWING ITS SELECTIVE AND SPECIFIC RECOGNITION[2018/34]
Français:PROCÉDÉ PERMETTANT DE MODIFIER L'ÉTAT FONCTIONNEL DE L'ARNM POUR PERMETTRE SA RECONNAISSANCE SÉLECTIVE ET SPÉCIFIQUE[2018/34]
Entrée dans la phase régionale15.05.2018Taxe nationale de base payée 
15.05.2018Taxe(s) de désignation payée(s) 
15.05.2018Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen16.04.2018Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
15.05.2018Requête en examen déposée  [2018/34]
Cité dansRecherche internationale[XI]US2011065777  (HEIDENREICH OLAF [DE], et al) [X] 1-4,8-12 * example 2 * [I] 5-7;
 [XI]  - ROMESH R. SUBRAMANIAN ET AL, "Enhancing antisense efficacy with multimers and multi-targeting oligonucleotides (MTOs) using cleavable linkers", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (20151007), vol. 43, no. 19, doi:10.1093/nar/gkv992, ISSN 0305-1048, pages 9123 - 9132, XP055254447 [X] 1,5,6,9-12 * page 9126 - page 9129; figures 1,4; table 1 * [I] 2-4,7,8

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkv992