EP3352132 - APPAREIL ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.08.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.08.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.05.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.02.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2022/39] |
Précédent [2018/30] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
YAO, Jun Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
WANG, Tao Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
WANG, Yu Tsinghua University Haidian District Beijing 100084 / CN | [2018/30] | Mandataire(s) | Körber, Martin Hans, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2022/39] | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | ||
Précédent [2018/30] | Kreuz, Georg Maria Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstrasse 8 80992 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16858624.6 | 04.05.2016 | [2018/30] | WO2016CN80997 | Numéro de priorité, date | CN201510728119 | 30.10.2015 Format original publié: CN201510728119 | [2018/30] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017071176 | Date: | 04.05.2017 | Langue: | ZH | [2017/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3352132 | Date: | 25.07.2018 | Langue: | EN | [2018/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3352132 | Date: | 28.09.2022 | Langue: | EN | [2022/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 04.05.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.2018 | Classification | IPC: | G06T1/60, G06K9/00, G06K9/62, G06T1/20, G06V10/94, G06V10/96 | [2022/16] | CPC: |
G06T1/60 (EP,CN,US);
G06F18/24317 (EP,US);
G06T1/20 (EP,US);
G06V10/764 (EP,US);
G06V10/955 (EP,US);
G06V10/96 (EP,US);
|
Précédent IPC [2018/43] | G06T1/60, G06K9/00, G06K9/62, G06T1/20, G06K9/46 | ||
Précédent IPC [2018/30] | G06T1/60 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG | [2018/30] | Anglais: | IMAGE PROCESSING METHOD AND IMAGE PROCESSING APPARATUS | [2018/30] | Français: | APPAREIL ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE | [2018/30] | Entrée dans la phase régionale | 20.04.2018 | Traduction produite | 20.04.2018 | Taxe nationale de base payée | 20.04.2018 | Taxe de recherche payée | 20.04.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.04.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/30] | 20.04.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.12.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.11.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 22.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 26.05.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.05.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.08.2022 | Taxe de délivrance payée | 16.08.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.08.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.06.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 28.09.2022 | AT | 28.09.2022 | CZ | 28.09.2022 | DK | 28.09.2022 | EE | 28.09.2022 | ES | 28.09.2022 | FI | 28.09.2022 | HR | 28.09.2022 | IT | 28.09.2022 | LT | 28.09.2022 | LV | 28.09.2022 | MC | 28.09.2022 | NL | 28.09.2022 | PL | 28.09.2022 | RO | 28.09.2022 | RS | 28.09.2022 | SE | 28.09.2022 | SI | 28.09.2022 | SK | 28.09.2022 | SM | 28.09.2022 | NO | 28.12.2022 | GR | 29.12.2022 | IS | 28.01.2023 | PT | 30.01.2023 | IE | 04.05.2023 | LU | 04.05.2023 | BE | 31.05.2023 | CH | 31.05.2023 | LI | 31.05.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/24] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
IE | 04.05.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
BE | 31.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
IE | 04.05.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
LU | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/26] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | Citations: | Recherche | [IA]US2015030219 (MADABHUSHI ANANT [US], et al) [I] 1-5,11-15 * abstract * * paragraph [0102] * * paragraph [0223] * * paragraph [0251] - paragraph [0252] *[A] 6-10,16-20 | Recherche internationale | [X]CN203930824U (ADVANCED MICRO DEVICES PRODUCTS CHINA CO LTD) [X] 1-20 * description, paragraphs [0026]-[0029], and figure 2 *; | [A]US2014333635 (DEMOUTH JULIEN [FR]) [A] 1-20* the whole document * | Examen | US2014355879 |